SHUENTAI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ctra Mairena Palomares, 8
Código Postal 41927
Municipio Mairena del Aljarafe
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social SHUENTAI SL
CIF B91984534
Capital Social 3050.0 Euros
Actividad Otros servicios personales n.c.o.p.
Fecha de Constitución 30/01/2012
Órgano Administración Administrador único
Propietario Lin Aifeng
VINCULACIONES DE SHUENTAI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SHUENTAI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lin Aifeng | Socio Unico | 31/01/2012 | 21/07/2017 |
Zhou Pinyong | Administrador Unico | 31/01/2012 | 21/07/2017 |
Zhou Pinyong | Liquidador Unico | 21/07/2017 | 21/07/2017 |
ACTOS BORME DE SHUENTAI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5478 , F 168, S 8, H SE 92185, I/A 3 (21/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-143-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5478 , F 168, S 8, H SE 92185, I/A 3 (21/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-143-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5478 , F 168, S 8, H SE 92185, I/A 3 (21/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-143-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5478 , F 168, S 8, H SE 92185, I/A 3 (21/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-143-41
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5478 , F 168, S 8, H SE 92185, I/A 3 (21/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-143-41
- AVDA PALOMARES 8 - URBANIZACION ALTOS DE SIMON VER (MAIRENA DEL ALJARAFE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5478 , F 168, S 8, H SE 92185, I/A 2 (21/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-99-41
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 3. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5478 , F 168, S 8, H SE 92185, I/A 2 (21/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-99-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5478 , F 167, S 8, H SE 92185, I/A 1 (31/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-29-41
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5478 , F 167, S 8, H SE 92185, I/A 1 (31/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-29-41
Dirección:C/ NUEVAS PROFESIONES 25 - POLIGONO INDUSTRIAL CAR (SEVILLA)
Comienzo de operaciones:30/01/12
Capital:3.050,00 Euros
Objeto social:La importación y exportación de productos alimenticios, bebidas y tabaco, así como la distribución, intermediación, el comercio al por mayor y al pormenor, la elaboración y manipulado de dichos productos, el envasado de conservas, la inspección, el control, la certificación
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5478 , F 167, S 8, H SE 92185, I/A 1 (31/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-29-41