SHOTEN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Paus, 79
Código Postal 08202
Municipio Sabadell
Provincia Barcelona
Razón Social SHOTEN SL
CIF B63482020
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 16/03/2004
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SHOTEN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SHOTEN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Batista El Ghalbzouri Javier | Administrador Unico | 26/09/2019 | 21/09/2020 |
Batista El Ghalbzouri Javier | Liquidador | 21/09/2020 | 21/09/2020 |
Llatjos Ceballos Juan Carlos | Apoderado Solidario | 27/04/2017 | 21/09/2020 |
Fontanals Godina Nuria | Administrador Unico | 27/04/2017 | 29/07/2019 |
Llatjos Ceballos Juan Carlos | Administrador Unico | 27/04/2017 |
ACTOS BORME DE SHOTEN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36471 , F 133, S 8, H B 290557, I/A 7 (21/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-189-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36471 , F 133, S 8, H B 290557, I/A 7 (21/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-189-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36471 , F 133, S 8, H B 290557, I/A 7 (21/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-189-08
- DECLARACION DE CAMBIO DE SOCIO UNICO, SIENDO EL NUEVO SOCIO: DON JAVIER BATISTA EL GHALBZOURI
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36471 , F 133, S 8, H B 290557, I/A 6 (26/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-191-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36471 , F 133, S 8, H B 290557, I/A 6 (26/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-191-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36471 , F 133, S 8, H B 290557, I/A 5 (29/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-150-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36471 , F 132, S 8, H B 290557, I/A 4 (27/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-86-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36471 , F 132, S 8, H B 290557, I/A 3 (27/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-86-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36471 , F 132, S 8, H B 290557, I/A 3 (27/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-86-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-08