SHORT BUILT SL
Dirección social G.V. Lopez de Haro D Diego, 65
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social SHORT BUILT SL
CIF B41736273
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Teléfono 94 444 97 87
Órgano Administración Administradores solidarios
ORGANIGRAMA DE SHORT BUILT SL
VINCULACIONES DE SHORT BUILT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SHORT BUILT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Prieto Martinez Isidoro | Administrador Solidario | 21/05/2012 | |
Prieto Sainz De Aja Cristina | Apoderado | 21/05/2012 | |
Sainz De Aja Nieto Maria Paz | Administrador Solidario | 21/05/2012 |
ACTOS BORME DE SHORT BUILT SL
- C/ GRAN VIA 65 12º - DERECHA (BILBAO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4104 , F 122, S 8, H BI 32464, I/A 12 (08/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-199-48
- Fecha de Cierre de Ejercicio: 30/11
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4104 , F 120, S 8, H BI 32464, I/A 11 (13/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-15-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4104 , F 120, S 8, H BI 32464, I/A 10 (21/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-102-48
- Otras modificaciones estatutarias: Se modifica el art. 20º de los estatutos y se añade el art. 26 bis.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4104 , F 120, S 8, H BI 32464, I/A 9 (21/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-102-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4104 , F 120, S 8, H BI 32464, I/A 9 (21/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-102-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4104 , F 120, S 8, H BI 32464, I/A 9 (21/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-102-48
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-156-48
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-171-48
- Rectificada la fecha de celebración de la Junta de Socios que acordó el cese y nombramiento de Administradores que motivó la inscripción 7&, siendo la correcta el 1 de Noviembre de 2.009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4104 , F 120, S 8, H BI 32464, I/A 8 (22/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-85-48
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4104 , F 119, S 8, H BI 32464, I/A 7 (15/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-77-48