SHOPPYDOO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Monte Esquinza, 30
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SHOPPYDOO SL
CIF B85426880
Actividad Intermediarios del comercio de productos diversos
Fecha de Constitución 16/04/2008
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SHOPPYDOO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SHOPPYDOO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DIRECTORSHIP CIBELES SL | Liquidador | 26/05/2020 | 02/04/2021 |
Gomez Fructuoso Francisco | Representante | 26/05/2020 | 02/04/2021 |
Basso Corrado | Administrador Unico | 22/02/2019 | 26/05/2020 |
Lamberti Nicola | Apoderado | 03/11/2009 | 26/05/2020 |
Mutti Marco | Apoderado | 03/11/2009 | 26/05/2020 |
Sanchez Sanchez Cristina | Apoderado | 26/09/2014 | 26/05/2020 |
Mutti Marco | Administrador Unico | 17/11/2015 | 22/02/2019 |
Mutti Marco | Administrador Solidario | 24/07/2013 | 17/11/2015 |
Rodrigues Filho Romero Venancio | Administrador Solidario | 11/09/2014 | 17/11/2015 |
Leinster Michael | Apoderado | 03/11/2009 | 26/09/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SHOPPYDOO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25606 , F 19, S 8, H M 461418, I/A 19 (02/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-66-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25606 , F 19, S 8, H M 461418, I/A 19 (02/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-66-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25606 , F 18, S 8, H M 461418, I/A 18 (26/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-104-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25606 , F 18, S 8, H M 461418, I/A 17 (26/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-104-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25606 , F 18, S 8, H M 461418, I/A 17 (26/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-104-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25606 , F 18, S 8, H M 461418, I/A 17 (26/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-104-28
- C/ MONTE ESQUINZA - NUMERO 30, BAJO IZQUIERDA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25606 , F 18, S 8, H M 461418, I/A 16 (22/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-62-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25606 , F 17, S 8, H M 461418, I/A 15 (22/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-42-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25606 , F 17, S 8, H M 461418, I/A 15 (22/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-42-28
- Otras modificaciones estatutarias: SE AÑADE UN NUEVO ARTICULO A LOS ESTATUTOS SOCIALES EL 12 BIS.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25606 , F 17, S 8, H M 461418, I/A 14 (27/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-192-28