SHIELDS FUTUREBOUND 15918 SL
Dirección social Avgda de Palmela, 18
Código Postal 03730
Municipio Jávea/Xàbia
Provincia Alicante/Alacant
Mapa Ver Mapa
Razón Social SHIELDS FUTUREBOUND 15918 SL
CIF B42705459
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 11/03/2020
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Shields Julie Clare
ORGANIGRAMA DE SHIELDS FUTUREBOUND 15918 SL
VINCULACIONES DE SHIELDS FUTUREBOUND 15918 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SHIELDS FUTUREBOUND 15918 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Shields Julie Clare | Administrador Unico | 07/10/2020 |
ACTOS BORME DE SHIELDS FUTUREBOUND 15918 SL
- Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4287 , F 220, S 8, H A 169457, I/A 3 (19/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-184-03
- Error en la inscripción asignada de cese y nombramiento de administrador único, cambio de domicilio social y modificación del artículo 4º de los estatutos sociales practicada con fecha 7 de octubre 2020, por cuanto se asignó por error la inscripción 1ª, cuando en realidad le correspondia la 2ª
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4287 , F 220, S 8, H A 169457, I/A 2 (07/10/2020)
CVE: BORME-A-2023-184-03
- AVDA PALMELA 18 6 (JAVEA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4287 , F 220, S 8, H A 169457, I/A 1 (07/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-201-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4287 , F 220, S 8, H A 169457, I/A 1 (07/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-201-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4287 , F 220, S 8, H A 169457, I/A 1 (07/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-201-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4287 , F 219, S 8, H A 169457, I/A 1 (26/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-66-03
Dirección:C/ CARLOS BENIMELI 14 (JAVEA)
Comienzo de operaciones:11/03/20
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Actividades odontológicas (intermediación)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4287 , F 219, S 8, H A 169457, I/A 1 (26/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-66-03