SHI-NORCA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Bellet, 18
Código Postal 07013
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Razón Social SHI-NORCA SL
CIF B07983554
Actividad Servicios administrativos combinados
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Lewis Julian Harley
Propietario I.H.S. International Hotel Services Limited
VINCULACIONES DE SHI-NORCA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SHI-NORCA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ERNST & YOUNG SL | Auditor de Cuentas Concursal | 21/06/2012 | |
Ferrer Truyols Enrique | Vicesecret. | 02/03/2011 | 21/06/2012 |
Ferrer Truyols Enrique | Consejero | 02/03/2011 | 21/06/2012 |
I.H.S. International Hotel Services Limited | Socio Unico | 13/03/2012 | 21/06/2012 |
I.H.S. International Hotel Services Limited | Socio único | 21/06/2012 | |
Lewis Julian Harley | Consejero Delegado Solidario | 02/03/2011 | 21/06/2012 |
Lewis Julian Harley | Presidente | 02/03/2011 | 21/06/2012 |
Lewis Julian Harley | Consejero | 02/03/2011 | 21/06/2012 |
Lewis Simon Gabriel | Consejero Delegado Solidario | 02/03/2011 | 21/06/2012 |
Lewis Simon Gabriel | Vicepresidente | 02/03/2011 | 21/06/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SHI-NORCA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2251 , F 205, S 8, H PM 35624, I/A 28 (21/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-123-07
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2251 , F 205, S 8, H PM 35624, I/A 28 (21/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-123-07
Auditor de Cuentas Consolidado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2251 , F 205, S 8, H PM 35624, I/A 28 (21/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-123-07
Secretario No Consejero
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2251 , F 205, S 8, H PM 35624, I/A 28 (21/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-123-07
- Expedida la certificación prevista en el Artículo 64 de la Ley 3/2009 de 3 de Abril de M. E., a los efectos de la inscripción de la fusión por absorción en el R. de sociedades de Londres, y extendida nota al margen de la última inscripcióncerrando provisionalmente la hoja registral durante 6 meses
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2251 , F 205, S 8, H PM 35624, I/A Nota M (02/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-90-07
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2251 , F 205, S 8, H PM 35624, I/A 27 (13/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-59-07
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-163-07
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2251 , F 204, S 8, H PM 35624, I/A 26 (02/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-48-07
Consejero Delegado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2251 , F 204, S 8, H PM 35624, I/A 26 (02/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-48-07
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-146-07