SHARP & DOHME SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Josefa Valcarcel, 38
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social SHARP & DOHME SA
CIF A82144973
Actividad Comercio al por mayor de productos farmacéuticos
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Perez Mosquera Antonio
VINCULACIONES DE SHARP & DOHME SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SHARP & DOHME SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aspiroz Camara Idoia Lucia | Apoderado | 02/12/2009 | 07/02/2011 |
Carey Sheila A | Apoderado | 01/12/2009 | 07/02/2011 |
Chardonnens Michel Jean | Consejero | 02/12/2009 | 07/02/2011 |
Chardonnens Michel Jean | Apoderado | 02/12/2009 | 07/02/2011 |
Diaz Simal Jesus | Apoderado | 02/12/2009 | 07/02/2011 |
Fernandez De La Fuente Maria De La Paloma | Apoderado | 11/05/2009 | 07/02/2011 |
Fleming Michael W | Consejero | 16/01/2009 | 07/02/2011 |
Gallego Montoya Alfonso | Apoderado | 21/03/2009 | 07/02/2011 |
Johnson Ian E | Apoderado | 01/12/2009 | 07/02/2011 |
Mcdonough Mark E | Apoderado | 02/12/2009 | 07/02/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SHARP & DOHME SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26045 , F 157, S 8, H M 219589, I/A 71 (07/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-33-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26045 , F 157, S 8, H M 219589, I/A 71 (07/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-33-28
- LA PRESENTE SOCIEDAD HA QUEDADO DISUELTA POR HABER SIDO ABSORBIDA POR LA SOCIEDAD " MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA SA" .-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26045 , F 157, S 8, H M 219589, I/A 71 (07/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-33-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26045 , F 157, S 8, H M 219589, I/A 70 (16/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-187-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-148-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26045 , F 156, S 8, H M 219589, I/A 69 (17/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-40-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26045 , F 156, S 8, H M 219589, I/A 68 (28/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-4-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26045 , F 155, S 8, H M 219589, I/A 67 (02/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-237-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26045 , F 155, S 8, H M 219589, I/A 67 (02/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-237-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26045 , F 154, S 8, H M 219589, I/A 66 (02/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-237-28