SHARIFYAPP LABS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Arago, 458
Código Postal 08013
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social SHARIFYAPP LABS SL
CIF B67112771
Capital Social 4448.0 Euros
Fecha de Constitución 18/11/2017
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE SHARIFYAPP LABS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SHARIFYAPP LABS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mansa Sanchez David | Consejero | 04/12/2018 | 28/06/2024 |
Mansa Sanchez David | Secretario | 04/12/2018 | 28/06/2024 |
Prenafeta Ribera Gemma | Consejero | 04/12/2018 | 28/06/2024 |
Prenafeta Ribera Gemma | Consejero Delegado | 04/12/2018 | 28/06/2024 |
Prenafeta Ribera Gemma | Presidente | 04/12/2018 | 28/06/2024 |
Ramon Vergara Carlos | Consejero | 04/12/2018 | 28/06/2024 |
Gaspar Casamayor Diego | Secretario | 05/12/2017 | 04/12/2018 |
Gaspar Casamayor Diego | Consejero | 05/12/2017 | 04/12/2018 |
Mansa Sanchez David | Consejero | 05/12/2017 | 04/12/2018 |
Prenafeta Ribera Gemma | Presidente | 05/12/2017 | 04/12/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SHARIFYAPP LABS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 511959, I/A 8 (28/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-129-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 511959, I/A 8 (28/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-129-08
- JUZGADO MERCANTIL NUMERO 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 1246/2022, AUTOS FIRMES DE FECHA 26/10/2022: DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO; Y 23/01/2023: CONCLUSION DEL CONCURSO Y CIERRE PROVISIONAL DE LA HOJA REGISTRAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48677 , F 106, S 8, H B 511959, I/A 7 (16/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-57-08
Capital Anterior: | 3.863,00 | Euros |
Aumento de capital: | 585,00 | Euros |
Capital Actual: | 4.448,00 | Euros |
Porcentaje: | 15,14 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46176 , F 158, S 8, H B 511959, I/A 6 (03/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-153-08
Capital Anterior: | 3.430,00 | Euros |
Aumento de capital: | 433,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.863,00 | Euros |
Porcentaje: | 12,62 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46176 , F 157, S 8, H B 511959, I/A 5 (11/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-34-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46176 , F 157, S 8, H B 511959, I/A 4 (04/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-238-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46176 , F 157, S 8, H B 511959, I/A 4 (04/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-238-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 7: MODIFICACION DEL NUMERO Y VALOR NOMINAL DE LAS PARTICIPACIONES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46176 , F 156, S 8, H B 511959, I/A 3 (03/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-69-08
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 430,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.430,00 | Euros |
Porcentaje: | 14,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46176 , F 156, S 8, H B 511959, I/A 3 (03/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-69-08
- RECTIFICACION DE LA INSCRIPCION 1 EN CUANTO A LA REDACCION DEL ARTICULO 23 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46176 , F 155, S 8, H B 511959, I/A 2 (19/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-19-08