SGN INVEST BARCELONA SL
Dirección social Cl Onze de Setembre, 31
Código Postal 08784
Municipio Piera
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social SGN INVEST BARCELONA SL
CIF B66230285
Capital Social 4500.0 Euros
Fecha de Constitución 17/02/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SGN INVEST BARCELONA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SGN INVEST BARCELONA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Peral Berrocal Sergio | Administrador Unico | 02/03/2015 | 10/04/2019 |
Gil Lopez Martin | Administrador Mancomunado | 04/03/2014 | 02/03/2015 |
Sastre Solsona Eloi | Administrador Mancomunado | 04/03/2014 | 02/03/2015 |
ACTOS BORME DE SGN INVEST BARCELONA SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44198 , F 75, S 8, H B 449370, I/A 4 (10/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-75-08
- AMPLIAR A:EL COMERCIO AL MAYOR Y AL MENOR,DISTRIBUCION,NACIONAL E INTERNACIONAL DE TODA CLASE DE PRODUCTOS TEXTILES,COMPLEMENTOS,ZAPATOS,PRODUCTOS ALIMENTARIOS,ARTICULOS DE REGALO Y DEL HOGAR Y ACCESORIOS DE VEHICULOS. EL.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44198 , F 74, S 8, H B 449370, I/A 3 (19/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-08
- CL ONZE DE SETEMBRE,31-A (PIERA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44198 , F 74, S 8, H B 449370, I/A 3 (19/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-08
- PERDIDA DE LA SITUACION DE UNIPERSONALIDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44198 , F 74, S 8, H B 449370, I/A 3 (19/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL SIENDO EL SOCIO UNICO DON SERGIO PERAL BERROCAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44198 , F 74, S 8, H B 449370, I/A 2 (02/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-47-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44198 , F 74, S 8, H B 449370, I/A 2 (02/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-47-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44198 , F 74, S 8, H B 449370, I/A 2 (02/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-47-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44198 , F 71, S 8, H B 449370, I/A 1 (04/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-48-08
Dirección:CL SANT MARC 13, LOCAL 116 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:17/02/14
Capital:4.500,00 Euros
Objeto social:COMPRA,VENTA,ARRENDAMIENTO,ADMINISTRACION,MANTENIMIENTO,Y REHABILITACION DE TODA CLASE DE FINCAS RUSTICAS O URBANAS,ASI COMO INTERMEDIACION Y CONSULTORIA EN LA COMPRA,VENTA,O ARRENDAMIENTO,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44198 , F 71, S 8, H B 449370, I/A 1 (04/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-48-08