SFS INTEC E.Y.P. SA - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG TXAKO - EDIFICIO 3, PABELLON 5
Municipio Arrigorriaga
Provincia Bizkaia
Razón Social SFS INTEC E.Y.P. SA
CIF A80114416
Capital Social 360000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de ferretería, fontanería y calefacción
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Blank Arthur
VINCULACIONES DE SFS INTEC E.Y.P. SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SFS INTEC E.Y.P. SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Blank Arthur | Presidente | 08/11/2013 | 20/05/2015 |
Blank Arthur | Consejero Delegado | 08/11/2013 | 20/05/2015 |
Blank Arthur | Consejero | 08/11/2013 | 20/05/2015 |
Casulleras Martinell Jorge | Secretario | 05/03/2014 | 20/05/2015 |
Tamayo Arbide Julio | Consejero | 05/03/2014 | 20/05/2015 |
Blanquez Martinez Maria Del Carmen | Secretario No Consejero | 05/03/2014 | |
Spindler Walter Josef | Consejero | 05/03/2014 |
ACTOS BORME DE SFS INTEC E.Y.P. SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5312 , F 216, S 8, H BI 61107, I/ACIERR (20/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-99-48
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5312 , F 216, S 8, H BI 61107, I/ACIERR (20/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-99-48
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5312 , F 216, S 8, H BI 61107, I/A 5 (05/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-49-48
Consejero
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5312 , F 216, S 8, H BI 61107, I/A 5 (05/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-49-48
Capital Anterior: | 240.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 120.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 360.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 50,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5312 , F 215, S 8, H BI 61107, I/A 4 (31/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-6-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5312 , F 215, S 8, H BI 61107, I/A 3 (08/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-224-48
Consejero Delegado
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5312 , F 215, S 8, H BI 61107, I/A 3 (08/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-224-48
- POLIG TXAKO - EDIFICIO 3, PABELLON 5 (ARRIGORRIAGA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5312 , F 201, S 8, H BI 61107, I/A 2 (29/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-220-48
- Otras modificaciones estatutarias: Art. 34º.- El cambio de denominación, domicilio o cualquiermodificación del objeto social, se regirá en cuanto las publicaciones por lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5312 , F 201, S 8, H BI 61107, I/A 2 (29/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-220-48