SF 41 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Apolonio Morales, 13
Código Postal 28036
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SF 41 SL
CIF B41202458
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE SF 41 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SF 41 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bilbao Sorensen Iñigo | Administrador Solidario | 11/04/2021 | 19/11/2021 |
Bilbao Sorensen Jon | Liquidador | 19/11/2021 | 19/11/2021 |
Bilbao Sorensen Jon | Representante | 27/05/2015 | 19/11/2021 |
BSCUATRO SL | Administrador Solidario | 27/05/2015 | 19/11/2021 |
GRUPO EMPRESARIAL OSABA SL | Administrador Solidario | 11/04/2021 | |
Soria Vidal Ignacio | Representante | 27/05/2015 | 11/04/2021 |
GRUPO EMPRESARIAL OSABA SL | Administrador Solidario | 27/05/2015 | 13/01/2021 |
Bilbao Sorensen Jon | Presidente | 04/02/2011 | 27/05/2015 |
Bilbao Sorensen Jon | Consejero Delegado | 04/02/2011 | 27/05/2015 |
Bilbao Sorensen Jon | Consejero | 04/02/2011 | 27/05/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SF 41 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23940 , F 200, S 8, H M 429883, I/A 7 (19/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-227-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23940 , F 200, S 8, H M 429883, I/A 7 (19/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-227-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23940 , F 200, S 8, H M 429883, I/A 7 (19/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-227-28
Administrador Solidario
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23940 , F 200, S 8, H M 429883, I/A 7 (19/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-227-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23940 , F 200, S 8, H M 429883, I/A 6 (11/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-71-28
Administrador Solidario
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23940 , F 200, S 8, H M 429883, I/A 6 (11/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-71-28
- C/ APOLONIO MORALES 13-H (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23940 , F 200, S 8, H M 429883, I/A 5 (10/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-94-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23940 , F 199, S 8, H M 429883, I/A 4 (27/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-103-28
Administrador Solidario
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23940 , F 199, S 8, H M 429883, I/A 4 (27/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-103-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23940 , F 199, S 8, H M 429883, I/A 4 (27/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-103-28