SEYVAL 2010 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avgda Drets Humans, 5
Código Postal 46132
Municipio Almàssera
Provincia Valencia
Razón Social SEYVAL 2010 SL
CIF B98242712
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 01/06/2010
Órgano Administración Administrador único
Propietario Serrano Lliso Jose
VINCULACIONES DE SEYVAL 2010 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SEYVAL 2010 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Serrano Lliso Jose | Liquidador Unico | 12/12/2011 | 12/12/2011 |
Serrano Lliso Jose | Socio Unico | 27/05/2010 | 12/12/2011 |
Serrano Lliso Jose | Administrador Unico | 27/05/2010 | 12/12/2011 |
ACTOS BORME DE SEYVAL 2010 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9185, L 6468, F 162, S 8, H V 138957, I/A 2 (12/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-240-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9185, L 6468, F 162, S 8, H V 138957, I/A 2 (12/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-240-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9185, L 6468, F 162, S 8, H V 138957, I/A 2 (12/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-240-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9185, L 6468, F 162, S 8, H V 138957, I/A 2 (12/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-240-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9185, L 6468, F 162, S 8, H V 138957, I/A 2 (12/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-240-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-171-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9185, L 6468, F 160, S 8, H V 138957, I/A 1 (27/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-107-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9185, L 6468, F 160, S 8, H V 138957, I/A 1 (27/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-107-46
Dirección:C/ DRETS HUMANS 5 2 3 (ALMASSERA)
Comienzo de operaciones:01/06/10
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:La sociedad tendrá por objeto: - La compraventa y arrendamiento no financiero de terrenos, tanto rústicos como urbanos y edificaciones. - La realización de obras de albañilería, construcción completa y reparación de toda clase de edificaciones, obras civiles, así como otras complementarias de electr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9185, L 6468, F 160, S 8, H V 138957, I/A 1 (27/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-107-46