SEVISISOL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de Galicia, 39
Código Postal 33005
Municipio Oviedo
Provincia Asturias
Mapa Ver Mapa
Razón Social SEVISISOL SL
CIF B74179060
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 20/07/2006
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Gma Consulting Investment And Trade Sociedad Limit
Propietario Gutierrez Canseco Juan
VINCULACIONES DE SEVISISOL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SEVISISOL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Canseco Gonzalez Maria Del Pilar | Apoderado | 28/01/2009 | 14/01/2021 |
Gma Consulting Investment And Trade Sociedad Limit | Administrador Unico | 02/12/2016 | 14/01/2021 |
Gutierrez Canseco Juan | Socio Unico | 02/12/2016 | 14/01/2021 |
LINKPOINT EUROPE SL | Administrador Unico | 02/12/2016 | |
Gutierrez Canseco Juan | Socio Unico | 25/02/2014 | 11/08/2015 |
ADMINISTRADORES CONCURSALES DEL PRINCIPADO SLP | Administrador Concursal | 05/08/2014 | 11/06/2015 |
ACTOS BORME DE SEVISISOL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3501 , F 152, S 8, H AS 34853, I/A 14 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-33
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3501 , F 152, S 8, H AS 34853, I/A 14 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SEVISISOL SL
Nif:B74179060
Cese de las limitaciones de las facultades de administración
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE OVIEDO
Número:2
Juez / Ponente:MIGUEL ALVAREZ LINERA PRADO
Fecha de Resolución:12/09/2016
Número Procedimiento Concursal:211/2014
Datos Registrales:
Tomo:
3501
Libro:
0
Folio:
152
Hoja:
8-34853
Inscripción:
13
Fecha Inscripción10/01/2017
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3501 , F 152, S 8, H AS 34853, I/A 13 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SEVISISOL SL
Nif:B74179060
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Cumplimiento de convenio
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE OVIEDO
Número:2
Juez / Ponente:MIGUEL ALVAREZ LINERA PRADO
Parte Dispositiva:
DECLARAR LA CONCLUSION DEL CONCURSO POR CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO EN SU DIA APROBADO
Fecha de Resolución:12/09/2016
Número Procedimiento Concursal:211/2014
Datos Registrales:
Tomo:
3501
Libro:
0
Folio:
152
Hoja:
8-34853
Inscripción:
13
Fecha Inscripción10/01/2017
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3501 , F 152, S 8, H AS 34853, I/A 13 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-33
- AVDA DE GALICIA 39 Esc.D 5 - DERECHA (OVIEDO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3501 , F 151, S 8, H AS 34853, I/A 12 (02/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-238-33
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital social.-. Artículo de los estatutos: 4. Domicilio social y web corporativa.-. 25. Organización y de la administración de la sociedad.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3501 , F 151, S 8, H AS 34853, I/A 12 (02/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-238-33
Capital Anterior: | 171.012,00 | Euros |
Disminución de capital | 168.012,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 98,25 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3501 , F 151, S 8, H AS 34853, I/A 12 (02/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-238-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3501 , F 151, S 8, H AS 34853, I/A 12 (02/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-238-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3501 , F 151, S 8, H AS 34853, I/A 12 (02/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-238-33
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3501 , F 151, S 8, H AS 34853, I/A 12 (02/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-238-33