SEVILLA EVOLUTION COMPANY SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle España, 1
Código Postal 03349
Municipio San Isidro
Provincia Alicante/Alacant
Mapa Ver Mapa
Razón Social SEVILLA EVOLUTION COMPANY SL
CIF B90097908
Capital Social 16000.0 Euros
Actividad Fabricación de tejidos textiles
Fecha de Constitución 23/10/2013
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE SEVILLA EVOLUTION COMPANY SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SEVILLA EVOLUTION COMPANY SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cartagena Granado Benjamin | Administrador Solidario | 06/11/2014 | 18/12/2018 |
Cartagena Granado Maria Del Carmen | Administrador Solidario | 06/11/2014 | 18/12/2018 |
Cartagena Granado Maria Del Carmen | Liquidador | 18/12/2018 | 18/12/2018 |
Cartagena Granado Benjamin | Apoderado Solidario | 22/01/2014 | 07/11/2014 |
Pajares Bazarot Patricia | Apoderado Solidario | 22/01/2014 | 07/11/2014 |
Cartagena Granado Benjamin | Presidente | 03/12/2013 | 06/11/2014 |
Cartagena Granado Benjamin | Consejero | 03/12/2013 | 06/11/2014 |
Cartagena Granado Maria Del Carmen | Secretario | 03/12/2013 | 06/11/2014 |
Cartagena Granado Maria Del Carmen | Consejero Delegado | 03/12/2013 | 06/11/2014 |
Cartagena Granado Maria Del Carmen | Consejero | 03/12/2013 | 06/11/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SEVILLA EVOLUTION COMPANY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3812 , F 38, S 8, H A 142230, I/A 4 (18/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-247-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3812 , F 38, S 8, H A 142230, I/A 4 (18/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-247-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3812 , F 38, S 8, H A 142230, I/A 4 (18/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-247-03
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3812 , F 38, S 8, H A 142230, I/A 4 (18/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-247-03
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3812 , F 38, S 8, H A 142230, I/A 3 (07/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-219-03
- C/ ESPAÑA 1 - POLIGONO INDUSTRIAL LA GRANADINA (SAN ISIDRO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3812 , F 38, S 8, H A 142230, I/A 2 (06/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-217-03
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3812 , F 38, S 8, H A 142230, I/A 2 (06/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-217-03
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3812 , F 38, S 8, H A 142230, I/A 2 (06/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-217-03
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3812 , F 38, S 8, H A 142230, I/A 2 (06/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-217-03
- Extendida Diligencia Provisional de cierre de Hoja, por periodo de seis meses, como consecuencia de haberse expedido con fecha de hoy certificación literal para traslado de domicilio social a San Isidro -ALICANTE-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5779 , F 25, S 8, H SE 99326, I/A 3 A (17/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-204-41