SEVIAR 39 INVERSIONES S I C A V SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Serrano, 88
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SEVIAR 39 INVERSIONES S I C A V SA
CIF A85472579
VINCULACIONES DE SEVIAR 39 INVERSIONES S I C A V SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SEVIAR 39 INVERSIONES S I C A V SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Juanes Chalhoub Alberto Jose | Vicesecretario No Consejero | 02/06/2011 | 06/08/2012 |
LASEMER AUDITORES SL | Auditor | 18/08/2011 | 06/08/2012 |
NOVO BANCO SA | EntidDeposit | 03/08/2011 | 06/08/2012 |
Rodriguez Ramon Daniel | Liquidador | 06/08/2012 | 06/08/2012 |
Rodriguez Rodrigiez Francisco Javier | Presidente | 06/08/2012 | |
Rodriguez Rodrigiez Francisco Javier | Consejero | 06/08/2012 | |
Rodriguez Rodriguez Aris Consuelo | Consejero | 06/08/2012 | |
Rodriguez Rodriguez Trinidad | Secretario | 06/08/2012 | |
Rodriguez Rodriguez Trinidad | Consejero | 06/08/2012 | |
Sociedad De Gestion De Los Sistemas De Registro Co | Ent.Reg.Cont | 06/08/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SEVIAR 39 INVERSIONES S I C A V SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26021 , F 83, S 8, H M 469065, I/A 5 (06/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-158-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26021 , F 83, S 8, H M 469065, I/A 5 (06/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-158-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26021 , F 83, S 8, H M 469065, I/A 5 (06/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-158-28
Auditor
Consejero
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26021 , F 83, S 8, H M 469065, I/A 5 (06/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-158-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-197-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26021 , F 83, S 8, H M 469065, I/A 4 (18/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-165-28
- C/ SERRANO 88 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26021 , F 83, S 8, H M 469065, I/A 3 (03/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-156-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADOS LOS ARTICULOS 1 Y 3 DE LOS ESTATUTOS.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26021 , F 83, S 8, H M 469065, I/A 3 (03/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-156-28
Entidad Gestora
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26021 , F 83, S 8, H M 469065, I/A 3 (03/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-156-28
Entidad Gestora
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26021 , F 83, S 8, H M 469065, I/A 3 (03/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-156-28