SEVEN SPAIN SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Aribau, 191
Código Postal 08021
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social SEVEN SPAIN SA
CIF A58787391
Actividad Comercio al por mayor no especializado
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE SEVEN SPAIN SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SEVEN SPAIN SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Adriano Di Stasio | Consejero | 07/06/2012 | 29/01/2015 |
Aldo Di Stasio | Vicepresidente | 28/06/2012 | 29/01/2015 |
Aldo Di Stasio | Consejero Delegado | 28/06/2012 | 29/01/2015 |
Aldo Di Stasio | Consejero | 07/06/2012 | 29/01/2015 |
Bruno Di Stasio | Presidente | 28/06/2012 | 29/01/2015 |
Bruno Di Stasio | Consejero Delegado | 28/06/2012 | 29/01/2015 |
Bruno Di Stasio | Consejero | 07/06/2012 | 29/01/2015 |
Bruno Di Stasio | Liquidador | 29/01/2015 | 29/01/2015 |
Malagrida Matons Carlos Augusto | Secretario No Consejero | 28/06/2012 | 29/01/2015 |
Bisbal Villagrasa Juan | Apoderado | 17/08/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SEVEN SPAIN SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36529 , F 172, S 8, H B 92915, I/A 36 (29/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-25-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36529 , F 172, S 8, H B 92915, I/A 36 (29/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-25-08
Consejero Delegado
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36529 , F 172, S 8, H B 92915, I/A 36 (29/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-25-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36529 , F 172, S 8, H B 92915, I/A 35 (17/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-164-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36529 , F 171, S 8, H B 92915, I/A 34 (28/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-130-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36529 , F 170, S 8, H B 92915, I/A 33 (07/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-115-08
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36529 , F 170, S 8, H B 92915, I/A 33 (07/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-115-08
- CL ARIBAU,191-193 P.3 PTA.2 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36529 , F 170, S 8, H B 92915, I/A 32 (18/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-81-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-119-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2010)
CVE: BORME-B-2010-114-08