SETUREYA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Lirio, 23
Código Postal 13004
Municipio Ciudad Real
Provincia Ciudad Real
Razón Social SETUREYA SL
CIF B13295282
Órgano Administración Administrador único
Propietario Buitrago Fernandez Jose
VINCULACIONES DE SETUREYA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SETUREYA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Buitrago Fernandez Jose | Administrador Unico | 05/02/2011 | 25/08/2017 |
Buitrago Fernandez Jose | Socio Unico | 25/08/2017 | 25/08/2017 |
Buitrago Fernandez Jose | Liquidador Unico | 25/08/2017 | 25/08/2017 |
Sanchez Molero Palomares Maria Del Pilar | Administrador Unico | 26/01/2011 | 05/02/2011 |
Buitrago Fernandez Jose | Administrador Unico | 12/04/2010 | 26/01/2011 |
Sanchez Molero Palomares Maria Del Pilar | Administrador Unico | 12/04/2010 |
ACTOS BORME DE SETUREYA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 238 , F 55, S 8, H CR 8994, I/A 8 (25/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-182-13
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 238 , F 55, S 8, H CR 8994, I/A 8 (25/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-182-13
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 238 , F 55, S 8, H CR 8994, I/A 8 (25/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-182-13
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 238 , F 55, S 8, H CR 8994, I/A 8 (25/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-182-13
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 238 , F 55, S 8, H CR 8994, I/A 8 (25/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-182-13
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 238 , F 55, S 8, H CR 8994, I/A 7 (25/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-182-13
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-193-13
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 238 , F 55, S 8, H CR 8994, I/A 6 (05/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-40-13
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 238 , F 55, S 8, H CR 8994, I/A 6 (05/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-40-13
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 238 , F 55, S 8, H CR 8994, I/A 5 (26/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-28-13