SETRESA SERVICIOS Y PROYECTOS TECNICOS E INDUSTRIALES SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Josefa Valcarcel, 26
Código Postal 28027
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SETRESA SERVICIOS Y PROYECTOS TECNICOS E INDUSTRIALES SA
CIF A80304140
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SETRESA SERVICIOS Y PROYECTOS TECNICOS E INDUSTRIALES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SETRESA SERVICIOS Y PROYECTOS TECNICOS E INDUSTRIALES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martin Garcia Javier Carlos | Representante | 13/12/2012 | 20/11/2013 |
TECNOCOM TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA SA | Administrador Unico | 13/12/2012 | 20/11/2013 |
Blanco Martin Jesus | Presidente | 26/01/2009 | 13/12/2012 |
Blanco Martin Jesus | Consejero | 15/01/2010 | 13/12/2012 |
Ester Butragueño Felix | Secretario | 15/01/2010 | 13/12/2012 |
Ester Butragueño Felix | Consejero | 15/01/2010 | 13/12/2012 |
Paradinas Gomez Alvaro | Consejero | 26/01/2009 | 13/12/2012 |
Gonzalez Ruiz Antonio | Apoderado | 31/05/2010 | |
Nieto Sotillo Cristina | Apoderado | 31/05/2010 | |
Rodriguez Fernandez Francisco Manuel | Apoderado | 31/05/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SETRESA SERVICIOS Y PROYECTOS TECNICOS E INDUSTRIALES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17366 , F 5, S 8, H M 67093, I/A 19 (20/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-228-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17366 , F 5, S 8, H M 67093, I/A 19 (20/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-228-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17366 , F 5, S 8, H M 67093, I/A 19 (20/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-228-28
- MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 4º, 6º, 9º, 12º, 13º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º, 21º, 22º, 23º, 24º, 25º Y 27º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17366 , F 3, S 8, H M 67093, I/A 18 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-244-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17366 , F 3, S 8, H M 67093, I/A 18 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-244-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17366 , F 3, S 8, H M 67093, I/A 18 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-244-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17366 , F 3, S 8, H M 67093, I/A 18 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-244-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-197-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-152-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17366 , F 2, S 8, H M 67093, I/A 17 (31/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-110-28