SETOBA DE INVERSIONES SICAV - EXTINGUIDA
Razón Social SETOBA DE INVERSIONES SICAV
Página Web www.bbvaassetmanagement.es
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE SETOBA DE INVERSIONES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SETOBA DE INVERSIONES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | EntidDeposit | 05/10/2017 | 06/07/2022 |
BBVA ASSET MANAGEMENT SA SGIIC | Apoderado | 17/07/2014 | 06/07/2022 |
BBVA ASSET MANAGEMENT SA SGIIC | Entidad Gestora | 17/07/2014 | 06/07/2022 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 10/11/2020 | 06/07/2022 |
Nebot Millet Eduardo | Representante | 29/08/2019 | 06/07/2022 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 16/08/2017 | 06/07/2022 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 02/09/2011 | 06/07/2022 |
Rousaud Costas Duran | Vicesecretario No Consejero | 29/08/2019 | 06/07/2022 |
Serrano Perez De La Blanca Tomas | Presidente | 27/07/2016 | 06/07/2022 |
Serrano Perez De La Blanca Tomas | Consejero | 27/07/2016 | 06/07/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SETOBA DE INVERSIONES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32016 , F 193, S 8, H M 288380, I/A 30 (06/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-133-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32016 , F 193, S 8, H M 288380, I/A 30 (06/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-133-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32016 , F 193, S 8, H M 288380, I/A 30 (06/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-133-28
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32016 , F 193, S 8, H M 288380, I/A 30 (06/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-133-28
- Baja del Registro de Sociedades de Inversión de Capital Variable
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16867 , F 150, S 8, H M 288380, I/A 1 M (30/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-129-28
- Se toma razón de la dimisión de 'ROUSAUD COSTAS DURAN ABOGADOS SLP', Vicesecretario no consejero del Consejo de Administración de la Sociedad, cesando en consecuencia su representante don Eduardo Nebot Millet
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32016 , F 193, S 8, H M 288380, I/A 29 (23/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-19-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32016 , F 193, S 8, H M 288380, I/A 28 (10/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-221-28
Representante
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32016 , F 192, S 8, H M 288380, I/A 27 (29/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-170-28
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32016 , F 192, S 8, H M 288380, I/A 27 (29/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-170-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificación de los artículos 1 y 9 de los estatutos sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32016 , F 192, S 8, H M 288380, I/A 26 (05/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-198-28