SETEMAM SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Alcalde Luis Uruñuela, 6
Código Postal 41020
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Razón Social SETEMAM SL
CIF B41530841
Actividad Otras instalaciones en obras de construcción
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Fernandez Fernandez Rafael Manuel
Auditor Benitez Gallego Adolfo
VINCULACIONES DE SETEMAM SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SETEMAM SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Benitez Gallego Adolfo | Auditor | 14/12/2012 | 05/04/2017 |
Fernandez Fernandez Rafael Manuel | Administrador Unico | 03/10/2016 | 05/04/2017 |
Trujillo Fuentes Rafael | Auditor | 27/07/2011 | 05/04/2017 |
Blanco Lopez Francisco Jose | Consejero Delegado Solidario | 03/10/2016 | |
Blanco Lopez Francisco Jose | Secretario | 03/10/2016 | |
Blanco Lopez Francisco Jose | Consejero | 03/10/2016 | |
Francisco Lopez Torrejoncillo | Consejero | 03/10/2016 | |
Francisco Lopez Torrejoncillo | Consejero Delegado Solidario | 27/11/2012 | 03/10/2016 |
Moreno Gomez Jose | Consejero | 03/10/2016 | |
Reina Garcia Antonio | Presidente | 03/10/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SETEMAM SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1525 , F 20, S 8, H SE 6382, I/A 23 1 (05/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-71-41
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1525 , F 20, S 8, H SE 6382, I/A 23 1 (05/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-71-41
- Se ha practicado la NOTA MARGIAL DE FUSION, conforme al Articulo 231 del Reglamento del Registro Mercantil, que NO EXISTEN OBSTACULOS PARA LA FUSION de la sociedad de referencia que será ABSORBIDA, por la denominada "FAIN ASCENSORES, S.A.", con domicilio en Madrid y con C.I.F. número A-28303485
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1525 , F 20, S 8, H SE 6382, I/A 22 1 (02/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-31-41
- AVDA ALCALDE LUIS URUÑUELA 6 - "EDIFICIO CONGRESO" (SEVILLA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1525 , F 20, S 8, H SE 6382, I/A 22 (03/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-195-41
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1525 , F 20, S 8, H SE 6382, I/A 22 (03/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-195-41
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Domicilio social.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1525 , F 20, S 8, H SE 6382, I/A 22 (03/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-195-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1525 , F 20, S 8, H SE 6382, I/A 22 (03/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-195-41
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1525 , F 20, S 8, H SE 6382, I/A 22 (03/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-195-41
- Otras modificaciones estatutarias: 4. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1525 , F 19, S 8, H SE 6382, I/A 21 (23/06/2014)
CVE: BORME-A-2016-91-41
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1525 , F 19, S 8, H SE 6382, I/A 20 (14/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-248-41