SESVALIA SL - EXTINGUIDA
Municipio Rafelbunyol
Provincia Valencia
Razón Social SESVALIA SL
CIF B97408694
Actividad Comercio al por mayor de productos de perfumería y cosmética
Fecha de Constitución 29/12/2003
VINCULACIONES DE SESVALIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SESVALIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Dessena Stefano | Apoderado | 27/04/2009 | 03/03/2011 |
Ballesteros Lopez Jesus Francisco | Apoderado | 27/04/2009 | 29/12/2009 |
Duato Caballer Julio Vicente | Apoderado | 27/04/2009 | 04/06/2009 |
Girona Santacruz Inocencio | Apoderado | 27/04/2009 | 04/06/2009 |
ACTOS BORME DE SESVALIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7696, L 4993, F 35, S 8, H V 94495, I/A 10 (03/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-51-46
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7696, L 4993, F 35, S 8, H V 94495, I/A 10 (03/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-51-46
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-196-46
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2010)
CVE: BORME-B-2010-76-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7696, L 4993, F 35, S 8, H V 94495, I/A 9 (29/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-5-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7696, L 4993, F 35, S 8, H V 94495, I/A 8 (04/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-111-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7696, L 4993, F 33, S 8, H V 94495, I/A 7 (27/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-85-46