SESEÑADIS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de San Pablo, 26
Código Postal 28823
Municipio Coslada
Provincia Madrid
Razón Social SESEÑADIS SL
CIF B83960997
Actividad Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio en productos alimenticios, bebidas y tabaco
Fecha de Constitución 30/03/2004
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE SESEÑADIS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SESEÑADIS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Dregi Alejandro | Secretario | 10/01/2022 | |
Bernard Chauvin Jean-michel | Liquidador | 10/01/2022 | 10/01/2022 |
Chauvin Jean Michel | Consejero | 23/04/2013 | 10/01/2022 |
Gruau Philippe | Presidente | 23/04/2013 | 10/01/2022 |
Gruau Philippe | Consejero Delegado | 23/04/2013 | 10/01/2022 |
Gruau Philippe | Consejero | 23/04/2013 | 10/01/2022 |
Gruau Philippe Alain Bernard | Presidente | 10/01/2022 | |
Gruau Philippe Alain Bernard | Consejero Delegado | 10/01/2022 | |
Gruau Philippe Alain Bernard | Consejero | 10/01/2022 | |
Medel Jean-pierre | Consejero | 13/06/2018 | 10/01/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SESEÑADIS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19404 , F 156, S 8, H M 340380, I/A 6 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-10-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19404 , F 156, S 8, H M 340380, I/A 6 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-10-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19404 , F 156, S 8, H M 340380, I/A 6 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-10-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19404 , F 156, S 8, H M 340380, I/A 6 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-10-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19404 , F 155, S 8, H M 340380, I/A 5 (13/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-118-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19404 , F 155, S 8, H M 340380, I/A 5 (13/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-118-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19404 , F 155, S 8, H M 340380, I/A 5 (13/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-118-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19404 , F 155, S 8, H M 340380, I/A 4 (23/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-82-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-179-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-19-28