SES IBERIA PRIVATE EQUITY SA - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Recoletos, 16
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SES IBERIA PRIVATE EQUITY SA
CIF A84017276
Capital Social 300000.0 Euros
Actividad Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos
Fecha de Constitución 02/06/2004
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor KPMG AUDITORES SL
VINCULACIONES DE SES IBERIA PRIVATE EQUITY SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SES IBERIA PRIVATE EQUITY SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Burtin Jerome | Liquidador Mancomunado | 08/04/2019 | 07/01/2020 |
Corredor Corral Juan | Apoderado Solidario | 16/05/2013 | 07/01/2020 |
Corredor Corral Juan | Apoderado Solidario | 24/03/2017 | 07/01/2020 |
Gil De Bernabe Pascual Luis-miguel | Liquidador Mancomunado | 28/01/2019 | 07/01/2020 |
Gil De Bernabe Pascual Luis-miguel | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/07/2018 | 07/01/2020 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 23/08/2017 | 07/01/2020 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 01/07/2014 | 07/01/2020 |
Martinez Cubells Leyun Oscar | Apoderado | 04/12/2014 | 07/01/2020 |
Martinez Cubells Leyun Oscar | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/07/2018 | 07/01/2020 |
Martinez Cubells Leyun Oscar | Apoderado | 14/03/2016 | 07/01/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SES IBERIA PRIVATE EQUITY SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32462 , F 86, S 8, H M 356804, I/A 31 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-8-28
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32462 , F 86, S 8, H M 356804, I/A 30 (08/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-72-28
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32462 , F 86, S 8, H M 356804, I/A 30 (08/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-72-28
- PASEO DE RECOLETOS 16 4º (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32462 , F 86, S 8, H M 356804, I/A 29 (28/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-23-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32462 , F 85, S 8, H M 356804, I/A 28 (28/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-23-28
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32462 , F 85, S 8, H M 356804, I/A 28 (28/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-23-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32462 , F 85, S 8, H M 356804, I/A 28 (28/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-23-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32462 , F 85, S 8, H M 356804, I/A 27 (08/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32462 , F 83, S 8, H M 356804, I/A 26 (12/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-138-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32462 , F 83, S 8, H M 356804, I/A 26 (12/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-138-28