SERYPRO MERCADERES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Libertad/Askatasun Plaza, 10
Código Postal 31004
Municipio Pamplona/Iruña
Provincia Navarra
Razón Social SERYPRO MERCADERES SL
CIF B71304497
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 22/09/2016
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE SERYPRO MERCADERES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERYPRO MERCADERES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lecumberri Alli Esther | Administrador Mancomunado | 01/12/2017 | 21/06/2018 |
Moreno Purroy Jorge | Administrador Mancomunado | 01/12/2017 | 21/06/2018 |
Moreno Purroy Jorge | Administrador Mancomunado | 13/09/2017 | 01/12/2017 |
Vela Cruzado Sergio | Administrador Mancomunado | 13/09/2017 | 01/12/2017 |
Moreno Purroy Jorge | Administrador Mancomunado | 21/10/2016 | 13/09/2017 |
ODIN ACTIVOS SL | Administrador Mancomunado | 21/10/2016 | 13/09/2017 |
ACTOS BORME DE SERYPRO MERCADERES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1827 , F 197, S 8, H NA 36265, I/A 5 (21/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-124-31
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1827 , F 197, S 8, H NA 36265, I/A 5 (21/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-124-31
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1827 , F 197, S 8, H NA 36265, I/A 5 (21/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-124-31
Capital Anterior: | 2.400,00 | Euros |
Aumento de capital: | 600,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 25,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1827 , F 197, S 8, H NA 36265, I/A 4 (01/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-237-31
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 600,00 | Euros |
Capital Actual: | 2.400,00 | Euros |
Porcentaje: | 20,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1827 , F 197, S 8, H NA 36265, I/A 4 (01/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-237-31
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1827 , F 196, S 8, H NA 36265, I/A 3 (01/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-237-31
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1827 , F 196, S 8, H NA 36265, I/A 3 (01/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-237-31
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1827 , F 196, S 8, H NA 36265, I/A 2 (13/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-188-31
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1827 , F 196, S 8, H NA 36265, I/A 2 (13/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-188-31
- Designado Don Carlos María Moreno Purroy representante físico del administrador mancomunado "ODIN ACTIVOS, S. L."
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1827 , F 194, S 8, H NA 36265, I/A 1 (21/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-208-31