SERVITOTAL 888 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Eugenio Dominguez Afonso, 1
Código Postal 38660
Municipio Adeje
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social SERVITOTAL 888 SL
CIF B76710110
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 05/07/2016
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE SERVITOTAL 888 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERVITOTAL 888 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Dalco Maurizio | Administrador Solidario | 18/09/2017 | 14/01/2019 |
Dalco Roberto | Administrador Solidario | 18/09/2017 | 14/01/2019 |
Dalco Roberto | Liquidador | 14/01/2019 | 14/01/2019 |
Ramon Salinas Ceferino | Administrador Unico | 03/08/2016 | 18/09/2017 |
ACTOS BORME DE SERVITOTAL 888 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3456 , F 44, S 8, H TF 57609, I/A 3 (14/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3456 , F 44, S 8, H TF 57609, I/A 3 (14/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3456 , F 44, S 8, H TF 57609, I/A 3 (14/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-38
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3456 , F 44, S 8, H TF 57609, I/A 3 (14/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-38
- AVDA EUGENIO DOMINGUEZ AFONSO 1 - CENTRO COMERCIAL (ADEJE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3456 , F 44, S 8, H TF 57609, I/A 2 (18/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-186-38
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3456 , F 44, S 8, H TF 57609, I/A 2 (18/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-186-38
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3456 , F 44, S 8, H TF 57609, I/A 2 (18/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-186-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3456 , F 44, S 8, H TF 57609, I/A 2 (18/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-186-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3456 , F 46, S 8, H TF 57609, I/A 1 (03/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-163-38
Dirección:AVDA LOS CRISTIANOS 3 - EDIFICIO ROYAL, LOCAL A 5, (ARONA)
Comienzo de operaciones:05/07/16
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La sociedad tiene por objeto: a).- Intermediarios del comercio de productos diversos. b) El desarrollo y realización de todas Las actividades de tipo turístico, tales como la construcción y explotación de Hoteles, tanto propios como ajenos, al igual que apartamentos, Residencias, Restaurantes, Cafet
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3456 , F 46, S 8, H TF 57609, I/A 1 (03/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-163-38