SERVITEC ASESORAMIENTO SL - CIERRE HOJA REGISTRAL
Dirección social Cl Doctor Zamenhof, 23
Código Postal 46008
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social SERVITEC ASESORAMIENTO SL
CIF B96494448
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE SERVITEC ASESORAMIENTO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERVITEC ASESORAMIENTO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Amador Abad Vicente Francisco | Administrador Mancomunado | 09/09/2009 | 24/02/2012 |
Llorens Montoro Jose Luis | Administrador Mancomunado | 09/09/2009 | 24/02/2012 |
Amador Abad Vicente Francisco | Administrador Solidario | 09/09/2009 | |
Llorens Montoro Jose Luis | Administrador Solidario | 09/09/2009 |
ACTOS BORME DE SERVITEC ASESORAMIENTO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5429, L 2736, F 147, S 8, H V 46489, I/A 4/M1 (25/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-230-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5429, L 2736, F 147, S 8, H V 46489, I/A 4 (24/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-46-46
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-190-46
- 2006
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-190-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5429, L 2736, F 147, S 8, H V 46489, I/A 3 (09/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-179-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5429, L 2736, F 147, S 8, H V 46489, I/A 3 (09/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-179-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5429, L 2736, F 147, S 8, H V 46489, I/A 3 (09/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-179-46