SERVISAJ MEDICO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza de San Juan de Letran, 2
Código Postal 18012
Municipio Granada
Provincia Granada
Razón Social SERVISAJ MEDICO SL
CIF B18847616
Actividad Otras actividades sanitarias
Fecha de Constitución 21/09/2007
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario AESTES DENTAL SL
VINCULACIONES DE SERVISAJ MEDICO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERVISAJ MEDICO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AESTES DENTAL SL | Socio Unico | 13/11/2017 | 23/03/2018 |
Gonzalez Burgada Jordi | Administrador Mancomunado | 13/11/2017 | 23/03/2018 |
Olave Martin Juan | Administrador Mancomunado | 13/11/2017 | 23/03/2018 |
Aguilar Nicolas Juan | Administrador Solidario | 13/11/2017 | |
LASER 2000 MEDICA SL | Socio Unico | 23/10/2017 | 13/11/2017 |
Millan Cortes Salvador | Administrador Solidario | 13/11/2017 | |
Gomez Leyva Alicia | Administrador Solidario | 23/10/2017 |
ACTOS BORME DE SERVISAJ MEDICO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1301 , F 106, S 8, H GR 34362, I/A D (23/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-63-18
- Queda cerrada la Hoja GR-34.362 correspondiente a la Sociedad "SERVISAJ MEDICO SOCIEDAD LIMITADA", por periodo de seis meses, de conformidad con el artículo 231 del RRM, como consecuencia de la fusión por absorción por la entidad "UNIVERSAL LASER, S.L." como Sociedad Absorbente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1301 , F 106, S 8, H GR 34362, I/AN.Mar 4 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-15-18
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1301 , F 105, S 8, H GR 34362, I/A 4 (13/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-220-18
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1301 , F 105, S 8, H GR 34362, I/A 4 (13/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-220-18
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1301 , F 105, S 8, H GR 34362, I/A 4 (13/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-220-18
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1301 , F 105, S 8, H GR 34362, I/A 4 (13/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-220-18
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1301 , F 105, S 8, H GR 34362, I/A 3 (23/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-207-18
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1301 , F 105, S 8, H GR 34362, I/A 2 (23/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-207-18
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-135-18
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-155-18