SERVIS COMPLET SA - EXTINGUIDA
Municipio El Prat de Llobregat
Provincia Barcelona
Razón Social SERVIS COMPLET SA
CIF A08201477
Actividad Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.
Órgano Administración Administrador único
Auditor PROAUDIT SLP
VINCULACIONES DE SERVIS COMPLET SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERVIS COMPLET SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Casillas Balongo Javier | Apoderado | 03/04/2012 | |
FOR RALS SL | Auditor | 16/01/2009 | 03/04/2012 |
FOR RALS SL | Auditor | 08/01/2010 | 03/04/2012 |
PROAUDIT SLP | Auditor | 13/01/2011 | 03/04/2012 |
Sales Genoves Gonzalo | Apoderado | 03/04/2012 | |
SERVIS COMPLET SL | Administrador Unico | 04/08/2011 | 03/04/2012 |
Toronell Boniquet Ivan | Apoderado | 03/04/2012 | |
Toronell Boniquet Javier | Apoderado | 03/04/2012 | |
Toronell Boniquet Javier | REPR.143 RRM | 04/08/2011 | 03/04/2012 |
Toronell Boniquet Miguel | Apoderado | 03/04/2012 |
ACTOS BORME DE SERVIS COMPLET SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40167 , F 52, S 8, H B 13445, I/A 38 (03/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-75-08
Administrador Unico
Apoderado
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40167 , F 52, S 8, H B 13445, I/A 38 (03/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-75-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-187-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.29:MODIFICACION DEL PLAZO DE DURACION DEL CARGO DE ADMINISTRADOR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40167 , F 52, S 8, H B 13445, I/A 37 (04/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-156-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40167 , F 52, S 8, H B 13445, I/A 37 (04/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-156-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40167 , F 51, S 8, H B 13445, I/A 36 (13/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-16-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2010)
CVE: BORME-B-2010-32-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40167 , F 51, S 8, H B 13445, I/A 35 (08/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-13-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40167 , F 51, S 8, H B 13445, I/A 34 (16/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-19-08