SERVIRISK CONTROL SL - EXTINGUIDA
Municipio L'Hospitalet de Llobregat
Provincia Barcelona
Razón Social SERVIRISK CONTROL SL
CIF B61938742
Actividad Limpieza general de edificios
VINCULACIONES DE SERVIRISK CONTROL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERVIRISK CONTROL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAGDALENO-RAMOS Y ASOCIADOS SLP | Administrador Concursal | 25/04/2013 | 20/09/2013 |
Vives Rodriguez De Hinojosa Juan | REP.ADM.CONC | 25/04/2013 | 20/09/2013 |
Diez Molist Jose Antonio | Administrador | 12/04/2012 |
ACTOS BORME DE SERVIRISK CONTROL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31604 , F 215, S 8, H B 195581, I/A 7 (20/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-188-08
- JUZGADO MERCANTIL 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 650/2012, AUTO FIRME DE FECHA 18/02/2013, CONCLUSION DEL CONCURSO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31604 , F 215, S 8, H B 195581, I/A 7 (20/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-188-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31604 , F 215, S 8, H B 195581, I/A 7 (20/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-188-08
- JUZGADO MERCANTIL 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 650/2012, AUTO FIRME DE FECHA 28/09/2012, RECTIFICADO POR AUTO DE FECHA 04/10/2012,DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31604 , F 215, S 8, H B 195581, I/A 6 (25/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31604 , F 215, S 8, H B 195581, I/A 6 (25/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-08
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31604 , F 214, S 8, H B 195581, I/A 5 (12/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-79-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-224-08