SERVIREST SA - EXTINGUIDA
Municipio Calvià
Provincia Illes Balears
Razón Social SERVIREST SA
CIF A07203011
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE SERVIREST SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERVIREST SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bimboese Von Trott Zu Solz Margarita | Administrador Solidario | 01/07/2013 | 18/01/2017 |
Graf Corinna Claudia | Administrador Solidario | 01/07/2013 | 18/01/2017 |
Olalla Olalla Felipe | Administrador Solidario | 31/07/2015 | 18/01/2017 |
Olalla Olalla Felipe Jesus | Liquidador | 18/01/2017 | 18/01/2017 |
Quintero Moreno Jose | Administrador Solidario | 01/07/2013 | 31/07/2015 |
ACTOS BORME DE SERVIREST SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1135 , F 105, S 8, H PM 15540, I/A 13 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-17-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1135 , F 105, S 8, H PM 15540, I/A 13 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-17-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1135 , F 105, S 8, H PM 15540, I/A 13 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-17-07
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1135 , F 105, S 8, H PM 15540, I/A 13 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-17-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1135 , F 105, S 8, H PM 15540, I/A 12 (31/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-150-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1135 , F 105, S 8, H PM 15540, I/A 12 (31/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-150-07
- Otras modificaciones estatutarias: A consecuencia del cambio de sistema de administración de la entidad, que de dos administradores solidarios, pasa a estar regida y representada por tres administradores solidarios, se modifica la redacción del artículo 17º de los Estatutos Sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1135 , F 105, S 8, H PM 15540, I/A 11 (01/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-127-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1135 , F 105, S 8, H PM 15540, I/A 11 (01/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-127-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1135 , F 105, S 8, H PM 15540, I/A 11 (01/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-127-07
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-182-07