SERVIMED-GUARDAMAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Pais Valenciano, 31
Código Postal 03140
Municipio Guardamar del Segura
Provincia Alicante/Alacant
Mapa Ver Mapa
Razón Social SERVIMED-GUARDAMAR SL
CIF B54813753
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 10/10/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SERVIMED-GUARDAMAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERVIMED-GUARDAMAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rastoll Blanco Jesus | Liquidador | 30/01/2020 | 30/01/2020 |
Rastoll Blanco Jesus | Apoderado | 06/03/2017 | 30/01/2020 |
Rastoll Blanco Jesus | Administrador Unico | 05/04/2017 | 30/01/2020 |
Pareja Rastoll Jose Manuel | Administrador Unico | 16/03/2015 | 05/04/2017 |
Medina Perez Antonio | Administrador Unico | 17/10/2014 | 16/03/2015 |
ACTOS BORME DE SERVIMED-GUARDAMAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3807 , F 176, S 8, H A 141933, I/A 6 (30/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-26-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3807 , F 176, S 8, H A 141933, I/A 6 (30/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-26-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3807 , F 176, S 8, H A 141933, I/A 6 (30/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-26-03
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3807 , F 176, S 8, H A 141933, I/A 6 (30/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-26-03
- Y la construcción, promoción y compraventa de fincas rústicas y urbanas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3807 , F 176, S 8, H A 141933, I/A 5 (05/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-73-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3807 , F 176, S 8, H A 141933, I/A 5 (05/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-73-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3807 , F 176, S 8, H A 141933, I/A 5 (05/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-73-03
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3807 , F 175, S 8, H A 141933, I/A 4 (06/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-51-03
- AVDA PAIS VALENCIANO 31 BAJA (GUARDAMAR DEL SEGURA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3807 , F 175, S 8, H A 141933, I/A 3 (20/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-246-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3807 , F 175, S 8, H A 141933, I/A 2 (16/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-56-03