SERVILAST SAL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Mare Nostrum, 1
Código Postal 46529
Municipio Canet d'En Berenguer
Provincia Valencia
Razón Social SERVILAST SAL
CIF A96399274
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE SERVILAST SAL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERVILAST SAL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Catala Alonso Julio | Secretario | 04/09/2013 | 20/01/2016 |
Catala Alonso Julio | Consejero | 04/09/2013 | 20/01/2016 |
Catala Alonso Julio | Liquidador Solidario | 20/01/2016 | 20/01/2016 |
Catala Torres Jose Manuel | Presidente | 04/09/2013 | 20/01/2016 |
Catala Torres Jose Manuel | Consejero Delegado | 04/09/2013 | 20/01/2016 |
Catala Torres Jose Manuel | Consejero | 04/09/2013 | 20/01/2016 |
Catala Torres Jose Manuel | Liquidador Solidario | 20/01/2016 | 20/01/2016 |
Mas Estal Vicente | Consejero | 04/09/2013 | 20/01/2016 |
Mas Estal Vicente | Liquidador Solidario | 20/01/2016 | 20/01/2016 |
Catala Alonso Julio | Secretario | 13/08/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SERVILAST SAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5205, L 2513, F 125, S 8, H V 41626, I/A 6 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-17-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5205, L 2513, F 125, S 8, H V 41626, I/A 6 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-17-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5205, L 2513, F 125, S 8, H V 41626, I/A 6 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-17-46
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5205, L 2513, F 125, S 8, H V 41626, I/A 6 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-17-46
Consejero Delegado
Liquidador Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5205, L 2513, F 125, S 8, H V 41626, I/A 6 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-17-46
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5205, L 2513, F 125, S 8, H V 41626, I/A 5 (04/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-173-46
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5205, L 2513, F 125, S 8, H V 41626, I/A 4 M (13/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-159-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-160-46
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-170-46
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-159-46