SERVIGRUP DE MENORCA SL - EXTINGUIDA
Municipio Sant Lluís
Provincia Illes Balears
Razón Social SERVIGRUP DE MENORCA SL
CIF B07982564
Capital Social 528819.9 Euros
Actividad Comercio al por mayor de ferretería, fontanería y calefacción
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE SERVIGRUP DE MENORCA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERVIGRUP DE MENORCA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gibeli Enseñat Jose | Consejero Delegado Mancomunado | 21/02/2013 | 01/02/2017 |
Gibeli Enseñat Jose | Presidente | 21/02/2013 | 01/02/2017 |
Gibeli Enseñat Jose | Consejero | 21/02/2013 | 01/02/2017 |
Gibeli Enseñat Jose | Liquidador | 01/02/2017 | 01/02/2017 |
Rovellada Palliser Atanasio | Apoderado | 01/02/2017 | |
Victory Santandreu Miguel Angel | Consejero Delegado Mancomunado | 21/02/2013 | 01/02/2017 |
Victory Santandreu Miguel Angel | Secretario | 21/02/2013 | 01/02/2017 |
Victory Santandreu Miguel Angel | Consejero | 21/02/2013 | 01/02/2017 |
Victory Santandreu Miguel Angel | Liquidador | 01/02/2017 | 01/02/2017 |
Vidal Cardona Francisco Javier | Consejero Delegado Mancomunado | 21/02/2013 | 01/02/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SERVIGRUP DE MENORCA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 108 , F 190, S 8, H IM 2816, I/A 18 (01/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-28-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 108 , F 190, S 8, H IM 2816, I/A 18 (01/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-28-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 108 , F 190, S 8, H IM 2816, I/A 18 (01/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-28-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 108 , F 190, S 8, H IM 2816, I/A 18 (01/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-28-07
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 108 , F 190, S 8, H IM 2816, I/A 18 (01/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-28-07
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 108 , F 190, S 8, H IM 2816, I/A 17 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-19-07
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 108 , F 190, S 8, H IM 2816, I/A 16 (21/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-45-07
Consejero Delegado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 108 , F 190, S 8, H IM 2816, I/A 16 (21/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-45-07
Consejero Delegado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 108 , F 190, S 8, H IM 2816, I/A 16 (21/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-45-07
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-147-07