SERVIFOOD BCN SA - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social SERVIFOOD BCN SA
CIF A59921940
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Galvez Gimenez Manuel
VINCULACIONES DE SERVIFOOD BCN SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERVIFOOD BCN SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Blade Costa Jordi Miquel | Consejero | 21/01/2010 | 18/02/2011 |
Blade Costa Jordi Miquel | Apoderado | 02/02/2010 | 18/02/2011 |
Cami Campama Maria | Apoderado | 02/02/2010 | 18/02/2011 |
Coronado Puerto Francisco | Apoderado | 02/02/2010 | 18/02/2011 |
De Brugada Marieges Silvia | Apoderado | 06/10/2010 | 18/02/2011 |
Faus Santasusana Ramon | Apoderado | 06/10/2010 | 18/02/2011 |
Galvez Gimenez Manuel | Consejero | 21/01/2010 | 18/02/2011 |
Galvez Gimenez Manuel | Presidente | 21/01/2010 | 18/02/2011 |
Galvez Gimenez Manuel | Apoderado | 06/10/2010 | 18/02/2011 |
Garcia Bosch Xavier | Apoderado | 02/02/2010 | 18/02/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SERVIFOOD BCN SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36765 , F 9, S 8, H B 24853, I/A 35 (18/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-43-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-210-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36765 , F 8, S 8, H B 24853, I/A 34 (06/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-201-08
- CONSTANCIA DEL CAMBIO DE NOMBRE DEL SOCIO UNICO, PASANDO A DENOMINARSE: AGROLIMEN SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36765 , F 8, S 8, H B 24853, I/A 33 (10/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-95-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36765 , F 7, S 8, H B 24853, I/A 32 (02/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-28-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36765 , F 7, S 8, H B 24853, I/A 32 (02/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-28-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36765 , F 6, S 8, H B 24853, I/A 31 (02/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-28-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36765 , F 6, S 8, H B 24853, I/A 31 (02/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-28-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.22.-MODIFICACION DEL PLAZO DE DURACION DEL CARGO DE ADMINISTRADOR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36765 , F 5, S 8, H B 24853, I/A 30 (21/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-22-08
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36765 , F 5, S 8, H B 24853, I/A 30 (21/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-22-08