SERVIDAK MANAGEMENT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Victor de la Serna, 5
Código Postal 28016
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SERVIDAK MANAGEMENT SL
CIF B86183365
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 31/03/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SERVIDAK MANAGEMENT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERVIDAK MANAGEMENT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arbaizar Barrios Beatriz Alicia | Administrador Unico | 08/04/2011 | 29/03/2023 |
Arbaizar Barrios Beatriz Alicia | Liquidador | 29/03/2023 | 29/03/2023 |
Gidron Kalka Ron | Apoderado | 08/04/2011 | 29/03/2023 |
Gidron Sanchez Alejandro-alexis | Apoderado | 28/11/2012 | 29/03/2023 |
Noguera Bergas Luis | Apoderado | 28/11/2012 | 29/03/2023 |
Sanchez Serra Maria Lourdes | Apoderado | 08/04/2011 | 29/03/2023 |
ACTOS BORME DE SERVIDAK MANAGEMENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28702 , F 56, S 8, H M 516829, I/A 5 (29/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-66-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28702 , F 56, S 8, H M 516829, I/A 5 (29/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-66-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28702 , F 56, S 8, H M 516829, I/A 5 (29/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-66-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28702 , F 56, S 8, H M 516829, I/A 5 (29/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-66-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28702 , F 56, S 8, H M 516829, I/A 4 (28/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-240-28
- Prestación de servicios de comunicación y publicidad en cualquier soporte omedio, incluyendo los tecnológicos e interactivos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28702 , F 55, S 8, H M 516829, I/A 3 (28/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-237-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28702 , F 54, S 8, H M 516829, I/A 2 (08/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28702 , F 52, S 8, H M 516829, I/A 1 (08/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-28
Dirección:C/ VICTOR DE LA SERNA 5 2º D (MADRID)
Comienzo de operaciones:31/03/11
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:COMERCIO AL POR MAYOR, COMPRAVENTA, IMPORTACION, EXPORTACION, DISTRIBUCION, TRASPORTE, MANTENIMIENTO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PEQUEÑO ELECTRODOMESTICO, SU REPARACION . . .
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28702 , F 52, S 8, H M 516829, I/A 1 (08/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-28