SERVICIOS Y GERENCIAS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo La Habana, 21
Código Postal 28036
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SERVICIOS Y GERENCIAS SA
CIF A78783305
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE SERVICIOS Y GERENCIAS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERVICIOS Y GERENCIAS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Del Castillo Olivares Fontela Juan Antonio | Apoderado | 01/12/2011 | 01/02/2024 |
Del Castillo-olivares Ruiz Alvaro | Administrador Solidario | 08/06/2018 | 01/02/2024 |
Del Castillo-olivares Ruiz Alvaro | Liquidador Solidario | 01/02/2024 | 01/02/2024 |
Del Castillo Olivares Ruiz Maria Del Coro | Administrador Solidario | 08/06/2018 | 01/02/2024 |
Del Castillo Olivares Fontela Juan Antonio | Consejero | 21/11/2011 | 08/06/2018 |
Del Castillo-olivares Ruiz Alvaro | Secretario | 21/11/2011 | 08/06/2018 |
Del Castillo-olivares Ruiz Alvaro | Consejero Delegado | 21/11/2011 | 08/06/2018 |
Del Castillo-olivares Ruiz Alvaro | Consejero | 21/11/2011 | 08/06/2018 |
Del Castillo-olivares Ruiz Carlos | Consejero | 21/11/2011 | 08/06/2018 |
Del Castillo-olivares Ruiz Juan | Consejero | 21/11/2011 | 08/06/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SERVICIOS Y GERENCIAS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6852 , F 48, S 8, H M 111575, I/A 16 (01/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-28-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6852 , F 48, S 8, H M 111575, I/A 16 (01/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-28-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6852 , F 48, S 8, H M 111575, I/A 16 (01/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-28-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6852 , F 48, S 8, H M 111575, I/A 16 (01/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-28-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADOS LOS ARTICULOS 6, 16 Y 18 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6852 , F 47, S 8, H M 111575, I/A 15 (13/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-160-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6852 , F 47, S 8, H M 111575, I/A 15 (13/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-160-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6852 , F 46, S 8, H M 111575, I/A 14 (08/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-114-28
- Otras modificaciones estatutarias: SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 6 Y 11 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6852 , F 46, S 8, H M 111575, I/A 14 (08/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-114-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6852 , F 46, S 8, H M 111575, I/A 14 (08/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-114-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6852 , F 46, S 8, H M 111575, I/A 14 (08/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-114-28