SERVICIOS Y ARTICULOS EN RED SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Senderillo, 18
Código Postal 28864
Municipio Ajalvir
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SERVICIOS Y ARTICULOS EN RED SL
CIF B84410539
Actividad Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados
Fecha de Constitución 24/06/2005
Órgano Administración Administrador único
Propietario CIME TRES SL
VINCULACIONES DE SERVICIOS Y ARTICULOS EN RED SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERVICIOS Y ARTICULOS EN RED SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CIME TRES SL | Socio Unico | 22/03/2018 | 17/03/2020 |
Sanchez Corcho Catalina | Administrador Unico | 28/12/2012 | 17/03/2020 |
Tovar Sanchez Beatriz | Liquidador | 17/03/2020 | 17/03/2020 |
Tovar Sanchez Beatriz | Apoderado | 21/03/2013 | 17/03/2020 |
Lopez Sanz Martin Leandro | Administrador Mancomunado | 01/06/2009 | 28/12/2012 |
Sanchez Corcho Catalina | Administrador Mancomunado | 28/12/2012 | |
Juan Gonzalez Antonia | Administrador Mancomunado | 01/06/2009 |
ACTOS BORME DE SERVICIOS Y ARTICULOS EN RED SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21826 , F 109, S 8, H M 388881, I/A 7 (17/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-58-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21826 , F 109, S 8, H M 388881, I/A 7 (17/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-58-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21826 , F 109, S 8, H M 388881, I/A 7 (17/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-58-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21826 , F 109, S 8, H M 388881, I/A 7 (17/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-58-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21826 , F 109, S 8, H M 388881, I/A 6 (22/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-64-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21826 , F 108, S 8, H M 388881, I/A 5 (21/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-61-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21826 , F 108, S 8, H M 388881, I/A 4 (28/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-5-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21826 , F 108, S 8, H M 388881, I/A 4 (28/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-5-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21826 , F 108, S 8, H M 388881, I/A 4 (28/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-5-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-189-28