SERVICIOS VALENCIANOS SOCIOSANITARIOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Montgo, 15
Código Postal 46110
Municipio Godella
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social SERVICIOS VALENCIANOS SOCIOSANITARIOS SL
CIF B12485363
Capital Social 671964.44 Euros
Actividad Asistencia en establecimientos residenciales para personas mayores
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Armonea Group Nv
Propietario LA SALETA CARE SL
Auditor ERNST & YOUNG SL
VINCULACIONES DE SERVICIOS VALENCIANOS SOCIOSANITARIOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERVICIOS VALENCIANOS SOCIOSANITARIOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Armonea Group Nv | Administrador Unico | 06/10/2016 | 31/08/2017 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 01/03/2017 | 31/08/2017 |
Garcia Rubio Ana Maria | Apoderado Solidario | 21/10/2013 | 31/08/2017 |
LA SALETA CARE SL | Socio Unico | 27/11/2015 | 31/08/2017 |
Palomar Perez Lucas | Apoderado Solidario | 11/10/2016 | 31/08/2017 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 18/11/2013 | 31/08/2017 |
Ruiz Castillo Fernando | Apoderado Solidario | 21/10/2013 | 31/08/2017 |
Ruiz Garcia Guillermo | Apoderado | 21/07/2014 | 31/08/2017 |
Segura Garcia Paula Maria | Apoderado Solidario | 11/10/2016 | 31/08/2017 |
LA SALETA CARE SL | Administrador Unico | 01/03/2016 | 06/10/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SERVICIOS VALENCIANOS SOCIOSANITARIOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7648, L 4947, F 11, S 8, H V 93457, I/A 19 (31/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-171-46
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7648, L 4947, F 11, S 8, H V 93457, I/A 19 (31/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-171-46
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7648, L 4947, F 11, S 8, H V 93457, I/A 18 (01/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-47-46
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7648, L 4947, F 11, S 8, H V 93457, I/A 17 (11/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-200-46
- Se nombra como persona física representante del nuevo administrador único nombrado, la mercantil "ARMONEA GROUP NV" a Don Christiaan Cools, CON NIE. X9468666A.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7648, L 4947, F 10, S 8, H V 93457, I/A 16 (06/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-197-46
- Otras modificaciones estatutarias: Adicionar uno nuevo precepto estatutario "Artículo 5 bis.- Prenda de participaciones.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7648, L 4947, F 10, S 8, H V 93457, I/A 16 (06/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-197-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7648, L 4947, F 10, S 8, H V 93457, I/A 16 (06/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-197-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7648, L 4947, F 10, S 8, H V 93457, I/A 16 (06/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-197-46
- C/ MONTGO 15 (GODELLA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7648, L 4947, F 10, S 8, H V 93457, I/A 15 (14/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-117-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único. D. FERNANDO RUIZ CASTILLO ha sido designado persona física representante de la administradora única nombrada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7648, L 4947, F 10, S 8, H V 93457, I/A 14 (01/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-46-46