SERVICIOS TECNICOS VIDEGAIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Costa Brava, 39
Código Postal 28034
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SERVICIOS TECNICOS VIDEGAIN SL
CIF B48240485
Actividad Actividades de agentes y corredores de seguros
Órgano Administración Administrador único
Propietario Videgain Muro Juan Jesus
VINCULACIONES DE SERVICIOS TECNICOS VIDEGAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERVICIOS TECNICOS VIDEGAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Videgain Muro Juan Jesus | Socio Unico | 07/06/2012 | 31/01/2019 |
Videgain Muro Juan Jesus | Administrador Unico | 07/06/2012 | 31/01/2019 |
Videgain Muro Juan Jesus | Liquidador | 31/01/2019 | 31/01/2019 |
Muro Roca Maria Paz | Secretario | 07/06/2012 | |
Muro Roca Maria Paz | Consejero | 07/06/2012 | |
Videgain Muro Cristina | Consejero Delegado | 07/06/2012 | |
Videgain Muro Cristina | Consejero | 07/06/2012 | |
Videgain Muro Juan | Presidente | 07/06/2012 | |
Videgain Muro Juan | Consejero | 07/06/2012 |
ACTOS BORME DE SERVICIOS TECNICOS VIDEGAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31299 , F 101, S 8, H M 563398, I/A 3 (31/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-26-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31299 , F 101, S 8, H M 563398, I/A 3 (31/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-26-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31299 , F 101, S 8, H M 563398, I/A 3 (31/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-26-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31299 , F 101, S 8, H M 563398, I/A 3 (31/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-26-28
- C/ COSTA BRAVA NUMERO 39, ESCALERA IZQUIERDA, 6º A (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31299 , F 101, S 8, H M 563398, I/A 2 (22/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-144-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 481 , F 212, S 8, H BI 6056,B , I/ 6 (07/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-117-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 481 , F 212, S 8, H BI 6056,B , I/ 6 (07/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-117-48
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 481 , F 212, S 8, H BI 6056,B , I/ 6 (07/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-117-48
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 481 , F 212, S 8, H BI 6056,B , I/ 6 (07/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-117-48
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-125-48