SERVICIOS RELACIONADOS CON NUEVAS OCUPACIONES SOCIALES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Cangas de Onis, 13
Código Postal 33207
Municipio Gijón
Provincia Asturias
Razón Social SERVICIOS RELACIONADOS CON NUEVAS OCUPACIONES SOCIALES SL
CIF B33914409
Capital Social 5719.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 30/07/2004
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE SERVICIOS RELACIONADOS CON NUEVAS OCUPACIONES SOCIALES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERVICIOS RELACIONADOS CON NUEVAS OCUPACIONES SOCIALES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Lastra Miguel | Liquidador | 29/10/2019 | 29/10/2019 |
Gonzalez Lastra Miguel | Apoderado Mancomunado | 15/10/2012 | 29/10/2019 |
Gonzalez Lastra Miguel | Administrador Solidario | 02/10/2013 | 29/10/2019 |
Iglesias Garcia Ruperto | Apoderado Solidario | 15/10/2012 | 29/10/2019 |
Iglesias Garcia Ruperto | Administrador Solidario | 02/10/2013 | 29/10/2019 |
Suarez Fernandez Ceferino Alfredo | Apoderado Solidario | 15/10/2012 | 29/10/2019 |
Gonzalez Lastra Miguel | Consejero | 15/10/2012 | 02/10/2013 |
Gonzalez Lastra Miguel | Secretario | 15/10/2012 | 02/10/2013 |
Iglesias Garcia Ruperto | Consejero | 15/10/2012 | 02/10/2013 |
Iglesias Garcia Ruperto | Presidente | 15/10/2012 | 02/10/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SERVICIOS RELACIONADOS CON NUEVAS OCUPACIONES SOCIALES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3254 , F 217, S 8, H AS 30988, I/A 9 (29/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-214-33
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3254 , F 217, S 8, H AS 30988, I/A 9 (29/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-214-33
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3254 , F 217, S 8, H AS 30988, I/A 9 (29/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-214-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3254 , F 217, S 8, H AS 30988, I/A 9 (29/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-214-33
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3254 , F 217, S 8, H AS 30988, I/A 8 (02/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-195-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3254 , F 217, S 8, H AS 30988, I/A 8 (02/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-195-33
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3254 , F 217, S 8, H AS 30988, I/A 8 (02/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-195-33
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3254 , F 179, S 8, H AS 30988, I/A 7 (15/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-206-33
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3254 , F 179, S 8, H AS 30988, I/A 7 (15/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-206-33
- Sociedades absorbidas: ASTURIAS ESPACIO MOBILIARIO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3254 , F 178, S 8, H AS 30988, I/A 6 (11/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-184-33