SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DEL SUR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Polig Nuevo Puerto-Calle J, S/N
Código Postal 21819
Municipio Palos de la Frontera
Provincia Huelva
Razón Social SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DEL SUR SL
CIF B41176454
Actividad Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables interiores
Fecha de Constitución 03/04/1986
Página Web www.berge.es
Nombres Anteriores
- SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DEL SUR SA
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único BERGE MARITIMA SL
Auditor GRANT THORNTON SL
VINCULACIONES DE SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DEL SUR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DEL SUR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguirre Aguirrezabal Juan | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/06/2011 | 16/03/2018 |
Amerigo Barra Manuel | Apoderado Mancomunado | 24/09/2009 | 16/03/2018 |
AUDIHISPANA GRANT THORNTON SL | Auditor | 11/10/2010 | 16/03/2018 |
BERGE MARITIMA SL | Administrador Unico | 30/10/2009 | 16/03/2018 |
Diaz Larrieta Koldobika | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/04/2016 | 16/03/2018 |
Fernandez Bilbao Ana | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/04/2017 | 16/03/2018 |
Flores Sanchez Esperanza | Apoderado Mancomunado | 24/09/2009 | 16/03/2018 |
Gomez De Salazar De Viana Belen | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/06/2011 | 16/03/2018 |
Gonzalez Tojo Andres | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/06/2011 | 16/03/2018 |
GRANT THORNTON SL | Auditor | 27/12/2012 | 16/03/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DEL SUR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 926 , F 224, S 8, H H 18547, I/Acierr (16/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-85-21
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 926 , F 224, S 8, H H 18547, I/Acierr (16/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-85-21
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 926 , F 223, S 8, H H 18547, I/A 14 (17/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-83-21
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 926 , F 223, S 8, H H 18547, I/A 14 (17/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-83-21
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 926 , F 223, S 8, H H 18547, I/A 13 (07/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-85-21
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 926 , F 223, S 8, H H 18547, I/A 13 (07/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-85-21
- Practicado el DEPOSITO DE CUENTAS CONSOLIDADO de la Sociedad de esta hoja, en el Registro Mercantil de VIZCAYA, siendo la Sociedad dominante BERGE Y COMPAÑIA, SOCIEDAD ANONIMA, perteneciente al ejercicio 2012 , con el número 9664, de fecha 22 de julio de 2013. Huelva, a 29 de noviembre de 2013
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 926 , F 179, S 8, H H 18547,H , I/ NOTA .D (29/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-234-21
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 926 , F 222, S 8, H H 18547,H , I/ 11 (02/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-198-21
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 926 , F 222, S 8, H H 18547,H , I/ 10 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-15-21
- Se modifica la redacción de los artículos 6º y 6º bis de losEstatutos Sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 926 , F 222, S 8, H H 18547,H , I/ 9 (27/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-242-21