PREPAID SALES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Barrioverde, 31
Código Postal 50002
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Mapa Ver Mapa
Razón Social PREPAID SALES SL
CIF B85075513
Nombres Anteriores
- SERVICIOS OHCUL SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PREPAID SALES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PREPAID SALES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martinez Fernandez Jesus-angel | Apoderado | 27/03/2013 | 31/12/2014 |
Sanchez Lucan Jose Antonio | Liquidador | 31/12/2014 | 31/12/2014 |
Sanchez Lucan Jose Antonio | Administrador Unico | 23/06/2010 | 31/12/2014 |
Ferrando Juncosa Cristina Teresa | Administrador Unico | 17/07/2009 | 23/06/2010 |
Dicenta Trapero Alberto | Apoderado | 17/07/2009 | |
Flores Vay Adolfo | Administrador Unico | 17/07/2009 |
ACTOS BORME DE PREPAID SALES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3906 , F 70, S 8, H Z 53203, I/A 4 (31/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-7-50
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3906 , F 70, S 8, H Z 53203, I/A 4 (31/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-7-50
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3906 , F 70, S 8, H Z 53203, I/A 4 (31/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-7-50
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3906 , F 70, S 8, H Z 53203, I/A 4 (31/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-7-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3906 , F 70, S 8, H Z 53203, I/A 4 (31/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-7-50
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3906 , F 70, S 8, H Z 53203, I/A 3 (27/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-65-50
- C/ BARI 31 - OFICINA 211, EDIFICIO TECHNO CENTER (ZARAGOZA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3906 , F 70, S 8, H Z 53203, I/A 2 (10/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-97-50
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-145-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24236 , F 6, S 8, H M 435558, I/A 4 (23/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-126-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24236 , F 6, S 8, H M 435558, I/A 4 (23/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-126-28