SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD OCIO Y DEPORTE SRL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Alcalde Domingo Gomez Maza, S/N
Código Postal 39800
Municipio Ramales de la Victoria
Provincia Cantabria
Razón Social SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD OCIO Y DEPORTE SRL
CIF B39550249
Capital Social 26100.0 Euros
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD OCIO Y DEPORTE SRL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD OCIO Y DEPORTE SRL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
San Emeterio Diego Jose Domingo | Administrador Solidario | 30/04/2012 | 25/01/2023 |
San Emeterio Diego Oscar | Administrador Solidario | 30/04/2012 | 25/01/2023 |
Maria Isabel Vega Villegas | Administrador Unico | 30/04/2012 |
ACTOS BORME DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD OCIO Y DEPORTE SRL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 785 , F 199, S 8, H S 13979, I/A 4 (25/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-24-39
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 785 , F 199, S 8, H S 13979, I/A 4 (25/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-24-39
- C/ ALCALDE DOMINGO GOMEZ MAZA S/N (RAMALES DE LA VICTORIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 785 , F 199, S 8, H S 13979, I/A 3 (30/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-89-39
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 785 , F 199, S 8, H S 13979, I/A 3 (30/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-89-39
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 785 , F 199, S 8, H S 13979, I/A 3 (30/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-89-39
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 785 , F 199, S 8, H S 13979, I/A 3 (30/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-89-39
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-203-39
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-233-39
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-233-39
Capital Anterior: | 180.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 153.900,00 | Euros |
Capital Actual: | 26.100,00 | Euros |
Porcentaje: | 85,50 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 785 , F 199, S 8, H S 13979, I/A 2 (12/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-95-39