SERVICIOS INSULARES INFORMATICOS Y DE GESTION SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ SUAREZ GUERRA 19 - CENTRO DE NEGOCIOS SUAREZ GU
Municipio Santa Cruz de Tenerife
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social SERVICIOS INSULARES INFORMATICOS Y DE GESTION SL
CIF B82841321
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SERVICIOS INSULARES INFORMATICOS Y DE GESTION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERVICIOS INSULARES INFORMATICOS Y DE GESTION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arranz Pascual Jesus | Apoderado | 18/02/2009 | 27/01/2016 |
Arranz Pascual Jesus | Administrador Unico | 22/10/2012 | 27/01/2016 |
Martinez Mallo Antonio | Liquidador | 27/01/2016 | 27/01/2016 |
Martinez Torres Eva Maria | Administrador Mancomunado | 18/02/2009 | 22/10/2012 |
Serrano Ochoa Olga | Administrador Mancomunado | 18/02/2009 | 22/10/2012 |
Martinez Mallo Antonio | Administrador Solidario | 18/02/2009 | |
Serrano Compais Jose Antonio | Administrador Solidario | 18/02/2009 |
ACTOS BORME DE SERVICIOS INSULARES INFORMATICOS Y DE GESTION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2599 , F 163, S 8, H TF 34477, I/A 6 (27/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-24-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2599 , F 163, S 8, H TF 34477, I/A 6 (27/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-24-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2599 , F 163, S 8, H TF 34477, I/A 6 (27/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-24-38
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2599 , F 163, S 8, H TF 34477, I/A 6 (27/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-24-38
- C/ SUAREZ GUERRA 19 - CENTRO DE NEGOCIOS SUAREZ GU (SANTA CRUZ DE TENERIFE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2599 , F 163, S 8, H TF 34477, I/A 5 (22/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-217-38
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2599 , F 163, S 8, H TF 34477, I/A 5 (22/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-217-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2599 , F 163, S 8, H TF 34477, I/A 5 (22/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-217-38
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2599 , F 163, S 8, H TF 34477, I/A 5 (22/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-217-38
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-157-38
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-66-38