SERVICIOS INMOBILIARIOS PANIZO HERMANOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Saiz de Rueda, 1
Código Postal 28891
Municipio Velilla de San Antonio
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SERVICIOS INMOBILIARIOS PANIZO HERMANOS SL
CIF B83231530
Capital Social 551100.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SERVICIOS INMOBILIARIOS PANIZO HERMANOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERVICIOS INMOBILIARIOS PANIZO HERMANOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martinez Garcia Ana | Apoderado | 27/12/2011 | 12/12/2017 |
Panizo Eusebio Angel | Liquidador | 12/12/2017 | 12/12/2017 |
Panizo Eusebio Angel | Administrador Unico | 28/05/2013 | 12/12/2017 |
Panizo Eusebio Angel | Apoderado | 27/12/2011 | 12/12/2017 |
Panizo Martinez Ana Maria | Administrador Mancomunado | 27/12/2011 | 28/05/2013 |
Panizo Martinez Angel | Administrador Mancomunado | 27/12/2011 | 28/05/2013 |
Panizo Martinez Javier | Administrador Mancomunado | 27/12/2011 | 28/05/2013 |
Panizo Eusebio Angel | Administrador Unico | 27/12/2011 |
ACTOS BORME DE SERVICIOS INMOBILIARIOS PANIZO HERMANOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29238 , F 204, S 8, H M 298360, I/A 11 (12/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-240-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29238 , F 204, S 8, H M 298360, I/A 11 (12/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-240-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29238 , F 204, S 8, H M 298360, I/A 11 (12/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-240-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29238 , F 204, S 8, H M 298360, I/A 11 (12/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-240-28
- C/ SAIZ DE RUEDA 1 - BAJO (VELILLA DE SAN ANTONIO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29238 , F 204, S 8, H M 298360, I/A 10 (20/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-63-28
- C/ ESCAYOLISTAS 9 (VELILLA DE SAN ANTONIO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29238 , F 204, S 8, H M 298360, I/A 9 (28/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-104-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29238 , F 204, S 8, H M 298360, I/A 9 (28/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-104-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29238 , F 204, S 8, H M 298360, I/A 9 (28/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-104-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29238 , F 204, S 8, H M 298360, I/A 9 (28/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-104-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17388 , F 160, S 8, H M 298360, I/A 8 (27/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-4-28