SERVICIOS INMOBILIARIOS INVISAN SL
Dirección social Cl Vallirana, 79
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social SERVICIOS INMOBILIARIOS INVISAN SL
CIF B61627782
Capital Social 1391042.52 Euros
Actividad Agentes de la propiedad inmobiliaria
Teléfono 93 212 24 61
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Vives Sanfeliu Carmen
ORGANIGRAMA DE SERVICIOS INMOBILIARIOS INVISAN SL
VINCULACIONES DE SERVICIOS INMOBILIARIOS INVISAN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERVICIOS INMOBILIARIOS INVISAN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Vives Collet Guillem | Consejero | 03/09/2021 | |
Vives Sanfeliu Carmen | Presidente | 29/05/2015 | |
Vives Sanfeliu Carmen | Consejero Delegado | 29/05/2015 | |
Vives Sanfeliu Juan Antonio | Apoderado Solidario | 29/05/2015 | |
Vives Santacreu Pablo | Secretario | 29/05/2015 | |
Vives Santacreu Pablo | Consejero | 29/05/2015 | |
Vives Sanfeliu Carmen | Consejero | 20/04/2015 |
ACTOS BORME DE SERVICIOS INMOBILIARIOS INVISAN SL
- AMPLIAR A: EL ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS (CON EXCLUSION DEL ARRENDAMIENTO ACTIVO FINANCIERO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30692 , F 116, S 8, H B 178713, I/A 8 (08/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-134-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30692 , F 116, S 8, H B 178713, I/A 7 (03/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-176-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30692 , F 116, S 8, H B 178713, I/A 7 (03/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-176-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30692 , F 115, S 8, H B 178713, I/A 6 (29/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-106-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30692 , F 115, S 8, H B 178713, I/A 5 (29/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-106-08
Consejero Delegado
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30692 , F 115, S 8, H B 178713, I/A 5 (29/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-106-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30692 , F 115, S 8, H B 178713, I/A 4 (20/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-79-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30692 , F 115, S 8, H B 178713, I/A 4 (20/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-79-08
- En el BORME no.239/2003 y con referencia 483880 SE OMITIO EL CESE DE DON ANTONIO VIVES SANFELIU COMO CONSEJERO DELEGADO DEBIDO A SU FALLECIMIENTO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30692 , F 113, S 8, H B 178713, I/A 2 (20/11/2003)
CVE: BORME-A-2015-78-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-163-08