SERVICIOS GLOBALES DE INGENIERIA CONTROL Y MANTENIMIENTO EN ENERGIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Isaac Newton, 3
Código Postal 41092
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Razón Social SERVICIOS GLOBALES DE INGENIERIA CONTROL Y MANTENIMIENTO EN ENERGIA SL
CIF B90006156
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Fecha de Constitución 25/05/2012
Órgano Administración Administrador único
Propietario ISOTROL SA
VINCULACIONES DE SERVICIOS GLOBALES DE INGENIERIA CONTROL Y MANTENIMIENTO EN ENERGIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERVICIOS GLOBALES DE INGENIERIA CONTROL Y MANTENIMIENTO EN ENERGIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Calvo Borrego Beltran | Administrador Unico | 23/04/2020 | 15/12/2022 |
Calvo Borrego Beltran | Liquidador Unico | 15/12/2022 | 15/12/2022 |
ISOTROL SA | Socio Unico | 06/04/2016 | 15/12/2022 |
Calvo Borrego Beltran Jose Paulo | Consejero | 28/06/2012 | 23/04/2020 |
Gonzalez Castrejon Francisco | Consejero | 28/06/2012 | 23/04/2020 |
Gonzalez Castrejon Francisco | Apoderado | 26/01/2015 | 23/04/2020 |
ISOTROL SA | Presidente | 28/06/2012 | 23/04/2020 |
ISOTROL SA | Consejero | 28/06/2012 | 23/04/2020 |
Naranjo Pinzon Manuel | Secretario No Consejero | 28/06/2012 | 23/04/2020 |
Guerra Macho Joaquin | Consejero Delegado | 28/06/2012 | 26/01/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SERVICIOS GLOBALES DE INGENIERIA CONTROL Y MANTENIMIENTO EN ENERGIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5553 , F 20, S 8, H SE 93816, I/A 6 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5553 , F 20, S 8, H SE 93816, I/A 6 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5553 , F 20, S 8, H SE 93816, I/A 6 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5553 , F 20, S 8, H SE 93816, I/A 6 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-41
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5553 , F 20, S 8, H SE 93816, I/A 6 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-41
- La fecha correcta del nombramiento es el 12/02/2020. Inscripción 5ª.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5553 , F 19, S 8, H SE 93816, I/A 5 (23/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-123-41
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5553 , F 19, S 8, H SE 93816, I/A 5 (23/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-88-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5553 , F 19, S 8, H SE 93816, I/A 5 (23/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-88-41
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5553 , F 19, S 8, H SE 93816, I/A 5 (23/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-88-41
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5553 , F 19, S 8, H SE 93816, I/A 5 (23/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-88-41