SERVICIOS GENERALES LUMAN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Arzobispo Apaolaza, 22
Código Postal 50009
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Mapa Ver Mapa
Razón Social SERVICIOS GENERALES LUMAN SL
CIF B50676667
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE SERVICIOS GENERALES LUMAN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERVICIOS GENERALES LUMAN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Catalan Gomez Luis Miguel | Administrador Solidario | 30/03/2011 | 25/05/2023 |
Catalan Gomez Luis Miguel | Liquidador Solidario | 25/05/2023 | 25/05/2023 |
Ibañez Esteban Manuel | Administrador Solidario | 30/03/2011 | 25/05/2023 |
Ibañez Esteban Manuel | Liquidador Solidario | 25/05/2023 | 25/05/2023 |
ACTOS BORME DE SERVICIOS GENERALES LUMAN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1919 , F 38, S 8, H Z 18340, I/A 3 (25/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-102-50
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1919 , F 38, S 8, H Z 18340, I/A 3 (25/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-102-50
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1919 , F 38, S 8, H Z 18340, I/A 3 (25/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-102-50
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1919 , F 38, S 8, H Z 18340, I/A 3 (25/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-102-50
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-166-50
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-70-50
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-70-50
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-70-50
- C/ ARZOBISPO APAOLAZA 22 LOCAL (ZARAGOZA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1919 , F 38, S 8, H Z 18340, I/A 2 (30/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-70-50
- Se ratifican todas las actuaciones que hayan podido formalizarse por los administradores en nombre de la Sociedad, durante el periodo en que han tenido el cargo caducado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1919 , F 38, S 8, H Z 18340, I/A 2 (30/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-70-50