SERVICIOS FUNERARIOS MAJADAHONDA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Mirasierra, 6
Código Postal 28220
Municipio Majadahonda
Provincia Madrid
Razón Social SERVICIOS FUNERARIOS MAJADAHONDA SL
CIF B79875373
Actividad Pompas fúnebres y actividades relacionadas
Página Web www.funerariamajadahonda.com
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Lafuente Leston Ramon
Propietario MEMORA SERVICIOS FUNERARIOS SL
VINCULACIONES DE SERVICIOS FUNERARIOS MAJADAHONDA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERVICIOS FUNERARIOS MAJADAHONDA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gomez Garcia Oscar | Apoderado | 02/03/2010 | 26/11/2012 |
Herranz Duque Pedro | Apoderado | 02/03/2010 | 26/11/2012 |
Lafuente Leston Ramon | Presidente | 02/03/2010 | 26/11/2012 |
Lafuente Leston Ramon | Consejero | 02/03/2010 | 26/11/2012 |
Lafuente Leston Ramon | Apoderado | 02/03/2010 | 26/11/2012 |
MEMORA SERVICIOS FUNERARIOS SL | Socio Unico | 02/03/2010 | 26/11/2012 |
Montero Romero Israel | Vicesecretario No Consejero | 02/03/2010 | 26/11/2012 |
Perez Segado Martin | Apoderado | 10/01/2011 | 26/11/2012 |
Quemada Saenz De Badillos Jorge | Apoderado | 02/03/2010 | 26/11/2012 |
Sangro Gomez Acebo Pedro | Secretario | 02/03/2010 | 26/11/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SERVICIOS FUNERARIOS MAJADAHONDA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24788 , F 135, S 8, H M 22829, I/A 13 (26/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24788 , F 135, S 8, H M 22829, I/A 13 (26/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-28
- NOTA MARGINAL DE CIERRE PROVISIONAL DE LA HOJA REGISTRAL , POR PLAZO DE SEIS MESES , DE CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO EN EL ARTICULO 231 DEL RRM.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24788 , F 135, S 8, H M 22829, I/A 12M (02/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-198-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-192-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24788 , F 134, S 8, H M 22829, I/A 12 (06/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-135-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24788 , F 134, S 8, H M 22829, I/A 11 (10/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-13-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2010)
CVE: BORME-B-2010-60-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24788 , F 132, S 8, H M 22829, I/A 10 (02/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-49-28
Apoderado
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24788 , F 132, S 8, H M 22829, I/A 10 (02/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-49-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24788 , F 132, S 8, H M 22829, I/A 10 (02/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-49-28