SERVICIOS ESPECIALES ENERGETICOS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Camilo Jose Cela, 12
Código Postal 29602
Municipio Marbella
Provincia Málaga
Mapa Ver Mapa
Razón Social SERVICIOS ESPECIALES ENERGETICOS SA
CIF A28955623
Órgano Administración Administrador único
Propietario Tortajada Garcia Encarnacion
VINCULACIONES DE SERVICIOS ESPECIALES ENERGETICOS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERVICIOS ESPECIALES ENERGETICOS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Tortajada Garcia Encarnacion | Socio único | 10/05/2021 | |
Tortajada Garcia Encarnacion | Liquidador | 10/05/2021 | 10/05/2021 |
Tortajada Garcia Encarnacion | Socio Unico | 24/07/2019 | 10/05/2021 |
Tortajada Garcia Encarnacion | Administrador Unico | 24/07/2019 | 10/05/2021 |
Candil Gonzalez Emilio | Administrador Solidario | 23/05/2013 | 24/07/2019 |
Tortajada Garcia Encarnacion | Administrador Solidario | 23/05/2013 | 24/07/2019 |
Ibars Joseph Henry | Administrador Solidario | 02/06/2008 | 23/05/2013 |
ACTOS BORME DE SERVICIOS ESPECIALES ENERGETICOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5138, L 4045, F 136, S 8, H MA118191, I/A 5 (10/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-94-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5138, L 4045, F 136, S 8, H MA118191, I/A 5 (10/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-94-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5138, L 4045, F 136, S 8, H MA118191, I/A 5 (10/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-94-29
Administrador Unico
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5138, L 4045, F 136, S 8, H MA118191, I/A 5 (10/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-94-29
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5138, L 4045, F 136, S 8, H MA118191, I/A 4 (24/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-146-29
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único. Se modifican los artículos 9º, 13º, 14º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º, 21º y 22º de los Estatutos Sociales. Málaga, a 24 de julio de 2019.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5138, L 4045, F 135, S 8, H MA118191, I/A 3 (24/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-146-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5138, L 4045, F 135, S 8, H MA118191, I/A 3 (24/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-146-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5138, L 4045, F 135, S 8, H MA118191, I/A 3 (24/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-146-29
- AVDA CAMILO JOSE CELA 12 6º D (MARBELLA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5138, L 4045, F 135, S 8, H MA118191, I/A 2 (23/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-103-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5138, L 4045, F 135, S 8, H MA118191, I/A 2 (23/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-103-29